Bc. Jozef Hulka
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
67571, Náměšť nad Oslavou, Otakara Březiny, 770 |
|
Bc. Jozef Hulka
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
67571, 18806511, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Ot. Březiny, 770, Ot. Březiny 770, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
Ing. Dušan Výborný
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
jednatel |
18.08.2006 |
Adresa: |
69141, 19015364, Břeclav, Kupkova, 20 |
|
Ing. Dušan Výborný
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
jednatel |
18.08.2006 |
Adresa: |
69002, 19015364, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Kupkova, 2599, 20, Kupkova 2599/20, 69002 Břeclav |
|
Ing. Antonín Proks
|
Neaktivní
od 18.08.2006
|
Jednatel |
11.08.2003 |
Adresa: |
69141, 18987532, Břeclav, Gagarinova, 10 |
|
Ing. ANTONÍN PROKS
|
Neaktivní
od 18.08.2006
|
Jednatel |
11.08.2003 |
Adresa: |
69141, 18987532, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Gagarinova, 841, 10, Gagarinova 841/10, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
Rudolf Karlín
|
Neaktivní
od 11.08.2003
|
jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
69141, 18986463, Břeclav, Komenského, 38 |
|
Rudolf Karlín
|
Neaktivní
od 11.08.2003
|
jednatel |
01.01.1997 |
Adresa: |
69141, 18986463, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Komenského, 736, 38, Komenského 736/38, Poštorná, 69141 Břeclav |
|