DAVID HOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2020 |
Adresa: |
76314, 25942093, Zlín, Zlín, Velíková, Na Pavelce, 171 |
|
DAVID HOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2020 |
Adresa: |
76314, 25942093, Zlín, Zlín, Velíková, Na Pavelce, 171, Na Pavelce 171, Velíková, 76314 Zlín |
|
MUDr. JIŘÍ LOUČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
76314, 28171403, Zlín, Zlín, Štípa, K Letišti, 637 |
|
MUDr. JIŘÍ LOUČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
76314, 28171403, Zlín, Zlín, Štípa, K Letišti, 637, K Letišti 637, Štípa, 76314 Zlín |
|
Jiří Holík
|
Neaktivní
od 29.01.2020
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
76314, 21055092, Zlín, Velíková, U Lípy, 157 |
|
Jiří Holík
|
Neaktivní
od 29.01.2020
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
76314, 21055092, Zlín, Zlín, Velíková, U Lípy, 157, U Lípy 157, Velíková, 76314 Zlín |
|
MUDr. Jiří Loučka
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
10412204, Kroměříž, Holešov, Novosady, 1358 |
|
MUDr. Jiří Loučka
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
76901, 10412204, Kroměříž, Holešov, Holešov, Novosady, 1358, Novosady 1358, 76901 Holešov |
|
Jiří Holík
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Velíkova, 157 |
|
Jiří Holík
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
157, Zlín, Zlín, Velíkova, Velíkova 157, Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
Ing. František Loučka
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
jednatel |
07.09.2000 |
Adresa: |
10231439, Kroměříž, Holešov, Kráčiny, 285 |
|
Ing. František Loučka
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
jednatel |
07.09.2000 |
Adresa: |
76901, 10231439, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Kráčiny, 285, Kráčiny 285, Všetuly, 76901 Holešov |
|
Jiří Holík
|
Neaktivní
od 12.06.2001
|
jednatel |
13.01.1997 |
Adresa: |
Otrokovice, PSČ 765 02, Trávníky 1178, ul. SNP |
|