Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52 |
|
JOSEF SLOUKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 7915659, Blansko, Vysočany, Molenburk, 34 |
|
ing. MILOSLAV MIKULÁŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1998862, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 1 |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54 |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Nové Dvory, 65 |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
JOSEF SLOUKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 7915659, Blansko, Vysočany, Molenburk, 34, Molenburk 34, 67913 Vysočany |
|
Ing. MILOSLAV MIKULÁŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1998862, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 1, Suchdol 1, 67913 Vavřinec |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54, č.p. 54, 67913 Sloup |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.10.2021 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Nové Dvory, 65, Nové Dvory 65, 67913 Vavřinec |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
25.04.2021 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Nové Dvory, 65 |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
25.04.2021 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Nové Dvory, 65, Nové Dvory 65, 67913 Vavřinec |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Neaktivní
od 25.04.2021
|
člen představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 65 |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
předseda představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52 |
|
JOSEF SLOUKA
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
místopředseda představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 7915659, Blansko, Vysočany, Molenburk, 34 |
|
FRANTIŠEK SKOTÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1998919, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 6 |
|
ing. JOSEF SEDLÁK
|
Neaktivní
od 25.04.2021
|
člen představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1999508, Blansko, Vavřinec, Nové Dvory, 65, Nové Dvory 65, 67913 Vavřinec |
|
FRANTIŠEK SKOTÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1998919, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 6, Suchdol 6, 67913 Vavřinec |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
předseda představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
JOSEF SLOUKA
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
místopředseda představenstva |
30.09.2016 |
Adresa: |
67913, 7915659, Blansko, Vysočany, Molenburk, 34, Molenburk 34, 67913 Vysočany |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
01.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54 |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen představenstva |
01.09.2016 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54, č.p. 54, 67913 Sloup |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
předseda představenstva |
08.08.2015 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52 |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
předseda představenstva |
08.08.2015 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
Ing. Josef Stloukal
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
předseda představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1944517, Holštejn, 52 |
|
ing. Jiří Hošek
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1980483, Sloup, 54 |
|
Josef Slouka
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
místopředseda představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, Vysočany, 34 |
|
ing. Josef Sedlák
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, Nové Dvory, 65 |
|
František Skoták
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1999435, Suchdol, 58 |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
předseda představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54, č.p. 54, 67913 Sloup |
|
ing. Josef Sedlák
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
Nové Dvory, 67913, 67913 Nové Dvory 65, Česká republika |
|
František Skoták
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
67913, 1999435, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 58, Suchdol 58, 67913 Vavřinec |
|
Josef Slouka
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
místopředseda představenstva |
19.08.2011 |
Adresa: |
Vysočany, 67913, 67913 Vysočany 34, Česká republika |
|
Ing. Josef Stloukal
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
předseda představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67913, 1944517, Holštejn, 52 |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
místopředseda představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67913, 1999478, Vavřinec, Suchdol, 62 |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67914, Ostrov u Macochy, 12 |
|
Josef Škvařil
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67902, 7871104, Petrovice, 48 |
|
Josef Musil
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67902, 7872101, Petrovice, 154 |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
předseda představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
místopředseda představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67913, 1999478, Blansko, Vavřinec, Suchdol, 62, Suchdol 62, 67913 Vavřinec |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67914, 2008564, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 12, č.p. 12, 67914 Ostrov u Macochy |
|
JOSEF ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67902, 7871104, Blansko, Petrovice, Petrovice, 48, č.p. 48, 67902 Petrovice |
|
Josef Musil
|
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
67902, 7872101, Blansko, Petrovice, Petrovice, 154, č.p. 154, 67902 Petrovice |
|
Ing. Josef Stloukal
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
předseda představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
1944517, Blansko, Holštejn, 52 |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
Blansko, Ostrov u Macochy, 12 |
|
Josef Škvařil
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
místopředseda představenstva |
08.08.2001 |
|
Josef Musil
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
7872101, Blansko, Petrovice, 154 |
|
Josef Škvařil
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
48, Petrovice, Petrovice 48, Česká republika |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
místopředseda představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
62, Suchdol, Suchdol 62, Česká republika |
|
Josef Musil
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
67902, 7872101, Blansko, Petrovice, Petrovice, 154, č.p. 154, 67902 Petrovice |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
předseda představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
člen představenstva |
08.08.2001 |
Adresa: |
67914, 2008564, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 12, č.p. 12, 67914 Ostrov u Macochy |
|
Josef Škvařil
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
člen představenstva |
09.07.1997 |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
člen představenstva |
09.07.1997 |
|
Josef Škvařil
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
člen představenstva |
09.07.1997 |
Adresa: |
48, Petrovice, Petrovice 48, Česká republika |
|
Miloslav Mikulášek
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
člen představenstva |
09.07.1997 |
Adresa: |
62, Suchdol, Suchdol 62, Česká republika |
|
Antonín Nečas
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
|
Metoděj Hudec
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
10974849, Vysočany, 26 |
|
Ing. Josef Stloukal
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
předseda představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
1944517, Blansko, Holštejn, 52 |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
místopředseda představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
Blansko, Ostrov u Macochy, 12 |
|
Karel Mikulášek
|
Neaktivní
od 07.09.2001
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
1994042, Blansko, Šošůvka, 181 |
|
Antonín Nečas
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
2, Těchov, Těchov 2, Česká republika |
|
Metoděj Hudec
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
67107, 10974849, Znojmo, Vysočany, Vysočany, 26, č.p. 26, 67107 Vysočany |
|
Ing. JOSEF STLOUKAL
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
předseda představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
67913, 1944517, Blansko, Holštejn, Holštejn, 52, č.p. 52, 67913 Holštejn |
|
Václav Pernica
|
Neaktivní
od 08.08.2001
|
místopředseda představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
67914, 2008564, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 12, č.p. 12, 67914 Ostrov u Macochy |
|
Karel Mikulášek
|
Neaktivní
od 07.09.2001
|
člen představenstva |
22.01.1997 |
Adresa: |
67913, 1994042, Blansko, Šošůvka, Šošůvka, 181, č.p. 181, 67913 Šošůvka |
|