HANA VAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
76316, 4007522, Zlín, Fryšták, Horní Ves, Osvobození II, 257 |
|
HANA VAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
76316, 4007522, Zlín, Fryšták, Horní Ves, Osvobození II, 257, Osvobození II 257, Horní Ves, 76316 Fryšták |
|
LUBOMÍR MAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2021 |
Adresa: |
76316, 4007522, Zlín, Fryšták, Horní Ves, Osvobození II, 257 |
|
LUBOMÍR MAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2021 |
Adresa: |
76316, 4007522, Zlín, Fryšták, Horní Ves, Osvobození II, 257, Osvobození II 257, Horní Ves, 76316 Fryšták |
|
Hana Vašková
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
27.02.2004 |
Adresa: |
76316, Fryšták, Osvobození, čp. 257 |
|
Hana Vašková
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
27.02.2004 |
Adresa: |
čp. 257, Fryšták, Osvobození, 76316, Osvobození čp. 257, 76316 Fryšták, Česká republika |
|
Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
15.04.2002 |
Adresa: |
76316, Fryšták, Osvobození, č.p. 257 |
|
Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
15.04.2002 |
Adresa: |
č.p. 257, Fryšták, Osvobození, 76316, Osvobození č.p. 257, 76316 Fryšták, Česká republika |
|
Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
76316, Fryšták, Osvobození, 257 |
|
Lubomír Mazal
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
257, Fryšták, Osvobození, 76316, Osvobození 257, 76316 Fryšták, Česká republika |
|