Ing. Dezider Fábel
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
člen představenstva |
03.05.2002 |
Adresa: |
10061321, Pohořelice, Nám.Svobody, 723 |
|
Ing. DEZIDER FÁBEL
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
člen představenstva |
03.05.2002 |
Adresa: |
69123, 10061321, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, nám. Svobody, 723, nám. Svobody 723, 69123 Pohořelice |
|
Ing. Rastislav Ružička
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
člen představenstva |
01.11.2000 |
Adresa: |
101, Bratislava, Vlárska, 40 |
|
Ing. Rastislav Ružička
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
člen představenstva |
01.11.2000 |
Adresa: |
40, Bratislava, Vlárska, Vlárska 40, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Igor Krátky
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
člen představenstva |
27.04.2000 |
Adresa: |
101, Saratovská 15, Bratislava |
|
Ondrej Kresan
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
předseda představenstva |
27.04.2000 |
Adresa: |
101, Kostoliště 335 |
|
Ing. Igor Krátky
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
člen představenstva |
27.04.2000 |
Adresa: |
Saratovská 15, Bratislava |
|
Ondrej Kresan
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
předseda představenstva |
27.04.2000 |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 27.04.2000
|
předseda představenstva |
02.06.1999 |
Adresa: |
101, Senec, Lichnerova 35 |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 27.04.2000
|
předseda představenstva |
02.06.1999 |
Adresa: |
Senec, Lichnerova 35 |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
předseda představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
101, Senec, Lichnerova 35 |
|
Ing. Ivan Petr
|
Neaktivní
od 27.04.2000
|
člen představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Klobásova, 30 |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
předseda představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
Senec, Lichnerova 35 |
|
Ing. Ivan Petr
|
Neaktivní
od 27.04.2000
|
člen představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
30, Brno-město, Brno, Klobásova, Klobásova 30, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Ing. Luděk Vacek
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
člen představenstva |
02.04.1999 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Ulička, 1 |
|
Ing. Luděk Vacek
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
člen představenstva |
02.04.1999 |
Adresa: |
62300, 19387679, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Ulička, 831, 1, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Dezider Halasz
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
člen představenstva |
12.06.1998 |
Adresa: |
19189320, Brno-město, Brno, Příkop, 8 |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
předseda představenstva |
12.06.1998 |
Adresa: |
19099878, Brno-město, Brno, Joštova, 3 |
|
Ing. Dezider Halasz
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
člen představenstva |
12.06.1998 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. Jozef Mihalovič
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
předseda představenstva |
12.06.1998 |
Adresa: |
60200, 19099878, Brno-město, Brno, Brno-město, Joštova, 598, 3, Joštova 598/3, Brno-město, 60200 Brno |
|
RNDr. Alojz Uherek
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
předseda představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
19189320, Brno-město, Brno, Příkop, 8 |
|
RNDr. Alojz Uherec
|
Neaktivní
od 12.06.1998
|
předseda představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
19189320, Brno-město, Brno, Příkop, 8 |
|
Ing. Miroslav Bukvai
|
Neaktivní
od 12.06.1998
|
člen představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
19380879, Brno-město, Brno, Potocká, 47 |
|
Ing. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 02.04.1999
|
člen představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
19142404, Brno-město, Brno, Lipová, 43 |
|
RNDr. Alojz Uherek
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
předseda představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
RNDr. Alojz Uherec
|
Neaktivní
od 12.06.1998
|
předseda představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
60200, 19189320, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 834, 8, Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. Miroslav Bukvai
|
Neaktivní
od 12.06.1998
|
člen představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
62300, 19380879, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Potocká, 169, 47, Potocká 169/47, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 02.04.1999
|
člen představenstva |
10.02.1997 |
Adresa: |
60200, 19142404, Brno-město, Brno, Pisárky, Lipová, 248, 43, Lipová 248/43, Pisárky, 60200 Brno |
|