RADEK ŽILKA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.04.2024 |
Adresa: |
75661, 81102402, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Písečná, 2980, 17, Písečná 2980/17, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
RADEK ŽILKA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2019 |
Adresa: |
75653, 21679169, Vsetín, Vidče, Vidče |
|
MARTIN FARKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
53322, 26287609, Pardubice, Býšť, Býšť, 211 |
|
Martin Farka
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
53322, 26287609, Pardubice, Býšť, Býšť, 211, č.p. 211, 53322 Býšť |
|
PETR BURŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
50009, 27895211, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Za Jízdárnou, 2010, 39 |
|
PETR BURŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
50009, 27895211, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Za Jízdárnou, 2010, 39, Za Jízdárnou 2010/39, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
RADEK ŽILKA
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
jednatel |
13.10.2019 |
Adresa: |
75653, 21679169, Vsetín, Vidče, Vidče, č.ev. 8, 75653 Vidče |
|
RADEK ŽILKA
|
Neaktivní
od 13.10.2019
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
75662, 25652770, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm, 677 |
|
Radek Žilka
|
Neaktivní
od 13.10.2019
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
75662, 25652770, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm, 677, Solanec pod Soláněm 677, 75662 Hutisko-Solanec |
|
Petr Buršík
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.03.2003 |
Adresa: |
50009, 23809523, Hradec Králové, Fučíkova, 656 |
|
Petr Buršík
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.03.2003 |
Adresa: |
50009, 23809523, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Fučíkova, 656, 5, Fučíkova 656/5, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Martin Farka
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
53322, 26287609, Býšť, 211 |
|
Radek Žilka
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
Hutisko - Solanec, Solanec pod Soláněm 677, PSČ 756 62 |
|
Martin Farka
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
53322, 26287609, Pardubice, Býšť, Býšť, 211, č.p. 211, 53322 Býšť |
|
Ing. Roman Křeček
|
Neaktivní
od 17.09.2002
|
jednatel |
10.03.2000 |
Adresa: |
19603444, Brno-město, Brno, Luční, 66 |
|
Ing. ROMAN KŘEČEK
|
Neaktivní
od 17.09.2002
|
jednatel |
10.03.2000 |
Adresa: |
61600, 19603444, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2599, 66, Luční 2599/66, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Milan Janíček
|
Neaktivní
od 10.03.2000
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Schweigrova, 3 |
|
Milan Janíček
|
Neaktivní
od 10.03.2000
|
jednatel |
19.02.1997 |
Adresa: |
62500, 19558708, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 3, 7, Malostranská 3/7, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|