JAN HLAVOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
66417, 13270516, Tetčice, Tetčice, Křiby, 346 |
|
RADEK ŠRAJTL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
66417, 13269895, Tetčice, Tetčice, Křiby, 283 |
|
RADEK ŠRAJTL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
66417, 13269895, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 283, Křiby 283, 66417 Tetčice |
|
JAN HLAVOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
66417, 13270516, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 346, Křiby 346, 66417 Tetčice |
|
Radek Šrajtl
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
66417, 13269895, Tetčice, Křiby, 283 |
|
RADEK ŠRAJTL
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
66417, 13269895, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 283, Křiby 283, 66417 Tetčice |
|
Jan Hlavoň
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
66417, 13270516, Tetčice, Křiby, 346 |
|
JAN HLAVOŇ
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
66417, 13270516, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 346, Křiby 346, 66417 Tetčice |
|
David Kučera
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
61300, 19306032, Brno, Kotěrova, 5 |
|
Jan Hlavoň
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
66417, 13269895, Tetčice, Křiby, 283 |
|
David Kučera
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
61300, 19306032, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kotěrova, 1734, 5, Kotěrova 1734/5, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jan Hlavoň
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
66417, 13269895, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 283, Křiby 283, 66417 Tetčice |
|