Karel Křtěn
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
místopředseda představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
Praha 4, Nusle, U čtyř domů, 1089/1 |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
předseda představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
Praha 6, Řepy, Španielova, 1324/39 |
|
Václav Klust
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
21730911, Praha 2, Praha 2, Žitná, 28 |
|
Karel Křtěn
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
místopředseda představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
14000, 21948950, Praha, Nusle, U čtyř domů, 1089, 1, U čtyř domů 1089/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
předseda představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
16300, 22698558, Praha, Řepy, Španielova, 1324, 39, Španielova 1324/39, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Václav Klust
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen představenstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
12000, 21730911, Praha, Nové Město, Žitná, 525, 28, Žitná 525/28, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jiří Palyov
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
předseda představenstva |
26.05.1998 |
Adresa: |
Šumperk, Kouty nad Desnou 10 |
|
Jiří Palyov
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
předseda představenstva |
26.05.1998 |
Adresa: |
Šumperk, Kouty nad Desnou 10, Kouty nad Desnou 10, okres: Šumperk, Česká republika |
|
Robert Kocur
|
Neaktivní
od 26.05.1998
|
předseda představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
5856621, Šumperk, Rapotín, Jesenická, 206 |
|
Marcela Žouželková
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
14263378, Šumperk, Šumperk, Lidická, 43 |
|
Daniela Bienová
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
členka představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
5859913, Šumperk, Rapotín, 537 |
|
Robert Kocur
|
Neaktivní
od 26.05.1998
|
předseda představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
78814, 5856621, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Jesenická, 206, Jesenická 206, 78814 Rapotín |
|
Marcela Žouželková
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
78701, 14263378, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Lidická, 569, 43, Lidická 569/43, 78701 Šumperk |
|
Daniela Bienová
|
Neaktivní
od 09.07.1998
|
členka představenstva |
18.03.1997 |
Adresa: |
78814, 5859913, Šumperk, Rapotín, Rapotín, 537, č.p. 537, 78814 Rapotín |
|