OLDŘICH KAPLÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
78347, 16135806, Olomouc, Hněvotín, Hněvotín, 15 |
|
OLDŘICH KAPLÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
78347, 16135806, Olomouc, Hněvotín, Hněvotín, 15, č.p. 15, 78347 Hněvotín |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
78347, 16135806, Hněvotín, 15 |
|
OLDŘICH KAPLÁNEK
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
78347, 16135806, Olomouc, Hněvotín, Hněvotín, 15, č.p. 15, 78347 Hněvotín |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
jednatel |
29.01.2008 |
Adresa: |
79823, 10486402, Klenovice na Hané, 287 |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
jednatel |
29.01.2008 |
Adresa: |
79823, 10486402, Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na Hané, 287, č.p. 287, 79823 Klenovice na Hané |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
jednatel |
10.03.2006 |
Adresa: |
79823, 10486402, Klenovice na Hané, 287 |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 29.01.2008
|
jednatel |
10.03.2006 |
Adresa: |
79823, 10486402, Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na Hané, 287, č.p. 287, 79823 Klenovice na Hané |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
79809, 10648593, Vřesovice, 87 |
|
Oldřich Kaplánek
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
79809, 10648593, Prostějov, Vřesovice, Vřesovice, 87, č.p. 87, 79809 Vřesovice |
|