Bohumil Keller
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
29301, 15539873, Mladá Boleslav, Řepov, 176 |
|
Bohumil Keller
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
29301, 15539873, Mladá Boleslav, Řepov, Řepov, 176, č.p. 176, 29301 Řepov |
|
JUDr. Milan Kružík
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19164661, Brno, Gorkého, 70, 22 |
|
JUDr. MILAN KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19164661, Brno-město, Brno, Veveří, Gorkého, 70, 22, Gorkého 70/22, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Vít Prokop
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
69123, 25721208, Pohořelice, Zahradní, 1232 |
|
Ing. Vít Prokop
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
69123, 25721208, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Zahradní, 1232, Zahradní 1232, 69123 Pohořelice |
|
Ing. Vít Prokop
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
69123, 10061274, Pohořelice, Vídeňská, 718 |
|
Ing. Jana Párová
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
66444, 23972742, Ořechov, Zahradní, 5 |
|
ing. Miroslav Herman
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno, Strnadova, 5 |
|
Ing. Vít Prokop
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
69123, 10061274, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 718, Vídeňská 718, 69123 Pohořelice |
|
Ing. Miroslav Herman
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Jana Párová
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
66444, 23972742, Brno-venkov, Ořechov, Ořechov, Zahradní, 213, 5, Zahradní 213/5, 66444 Ořechov |
|