JUDr. MILAN COUFAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
66431, 28146361, Česká, Česká, 305 |
|
JUDr. MILAN COUFAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
66431, 28146361, Brno-venkov, Česká, Česká, 305, č.p. 305, 66431 Česká |
|
JUDr. MILAN COUFAL
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2 |
|
JUDr. MILAN COUFAL
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2, Jabloňová 324/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
JUDr. Milan Coufal
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
29.03.2011 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno, Jabloňová, 324, 2 |
|
JUDr. MILAN COUFAL
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
29.03.2011 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2, Jabloňová 324/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
Zdeněk Prouza
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
jednatel |
27.10.2009 |
Adresa: |
66483, 24608408, Říčky, 63 |
|
Zdeněk Prouza
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
jednatel |
27.10.2009 |
Adresa: |
66483, 24608408, Brno-venkov, Říčky, Říčky, 63, č.p. 63, 66483 Říčky |
|
JUDr. Milan Coufal
|
Neaktivní
od 27.10.2009
|
jednatel |
13.05.2004 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno, Jabloňová, 324/2 |
|
JUDr. MILAN COUFAL
|
Neaktivní
od 27.10.2009
|
jednatel |
13.05.2004 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2, Jabloňová 324/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
Lubomír Ducháček
|
Neaktivní
od 13.05.2004
|
jednatel |
19.03.2002 |
Adresa: |
Říčky 92, pošta Domašov 664 83 |
|
Lubomír Ducháček
|
Neaktivní
od 13.05.2004
|
jednatel |
19.03.2002 |
Adresa: |
66483, 26943549, Brno-venkov, Říčky, Říčky, 92, č.p. 92, 66483 Říčky |
|
Ing. Petr Hejč
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
jednatel |
08.01.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Konrádova, 6 |
|
Ing. Petr Hejč
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
jednatel |
08.01.1999 |
Adresa: |
62800, 19433522, Brno-město, Brno, Líšeň, Konradova, 2204, 6, Konradova 2204/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
Lubomír Ducháček
|
Neaktivní
od 19.03.2002
|
jednatel |
27.03.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Mendlovo nám., 15b |
|
Lubomír Ducháček
|
Neaktivní
od 19.03.2002
|
jednatel |
27.03.1997 |
Adresa: |
60300, 19110103, Brno-město, Brno, Staré Brno, Mendlovo náměstí, 685, 15b, Mendlovo náměstí 685/15b, Staré Brno, 60300 Brno |
|