Ing. ONDREJ PÁLENÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
79604, 24781002, Prostějov, Prostějov, Čechovice, Luční, 301, 34 |
|
Ing. ONDREJ PÁLENÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
79604, 24781002, Prostějov, Prostějov, Čechovice, Luční, 301, 34, Luční 301/34, Čechovice, 79604 Prostějov |
|
Vladislav Hanslík
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
79807, 10432817, Brodek u Prostějova, Sněhotice, 36 |
|
MARKÉTA MITÁŠOVÁ HANSLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
66406, 42214157, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 461 |
|
VLADISLAV HANSLÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2023
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
79807, 10432817, Prostějov, Brodek u Prostějova, Sněhotice, 36, Sněhotice 36, 79807 Brodek u Prostějova |
|
MARKÉTA MITÁŠOVÁ HANSLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2023
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
66406, 42214157, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 461, č.p. 461, 66406 Viničné Šumice |
|
Vladislav Hanslík
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
31.08.2002 |
Adresa: |
79807, 10432817, Sněhotice, 36 |
|
VLADISLAV HANSLÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
31.08.2002 |
Adresa: |
79807, 10432817, Prostějov, Brodek u Prostějova, Sněhotice, 36, Sněhotice 36, 79807 Brodek u Prostějova |
|
Vladislav Hanslík
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
jednatel |
10.04.1997 |
Adresa: |
79807, 10432817, Sněhotice, 36 |
|
Ing. Zdeněk Fišer
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
jednatel |
10.04.1997 |
Adresa: |
79604, 24847275, Prostějov, Antonína Slavíčka, 1 |
|
VLADISLAV HANSLÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
jednatel |
10.04.1997 |
Adresa: |
79807, 10432817, Prostějov, Brodek u Prostějova, Sněhotice, 36, Sněhotice 36, 79807 Brodek u Prostějova |
|
Ing. Zdeněk Fišer
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
jednatel |
10.04.1997 |
Adresa: |
79604, 24847275, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3935, 1, Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov |
|