RENÉ NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2016 |
Adresa: |
68304, 533459, Drnovice, Drnovice, 193 |
|
René Novák
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2016 |
Adresa: |
68304, 533459, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 193, č.p. 193, 68304 Drnovice |
|
Vladislav Kupčík
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
66406, 26252571, Viničné Šumice, 408 |
|
Vladislav Kupčík
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
66406, 26252571, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 408, č.p. 408, 66406 Viničné Šumice |
|
Ing. Roman Fridrich
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
09.04.2001 |
Adresa: |
69701, 13689533, Kyjov, Tyršova, 143 |
|
Ing. ROMAN FRIDRICH
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
09.04.2001 |
Adresa: |
69701, 13689533, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Tyršova, 143, 7, Tyršova 143/7, 69701 Kyjov |
|
Radomír Novotný
|
Neaktivní
od 09.11.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
76833, 3, Morkovice, Dřínov, 17 |
|
René Novák
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
68304, 533459, Drnovice, 193 |
|
Radomír Novotný
|
Neaktivní
od 09.11.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
76833, 13814711, Kroměříž, Dřínov, Dřínov, 17, č.p. 17, 76833 Dřínov |
|
René Novák
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
68304, 533459, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 193, č.p. 193, 68304 Drnovice |
|