EVALINE SOPHIE JOUBERT
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
Mahe, Mont Fleuri, P.O. Box 1136 |
|
EVALINE SOPHIE JOUBERT
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
Mahe, Mont Fleuri, P.O. Box 1136, Mont Fleuri, P.O. Box 1136, Mahe, Seychely |
|
Evaline Sophie Joubert
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
Jednatel |
18.04.2012 |
Adresa: |
Mahe, Mont Fleuri, P.O. Box, 1136 |
|
Evaline Sophie Joubert
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
Jednatel |
18.04.2012 |
Adresa: |
Mahe, Mont Fleuri, P.O. Box, Mont Fleuri, P.O. Box 1136, Mahe, Seychely |
|
Karel Rada
|
Neaktivní
od 18.04.2012
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19164912, Brno, Gorkého, 88/46 |
|
Karel Rada
|
Neaktivní
od 18.04.2012
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19164912, Brno-město, Brno, Veveří, Gorkého, 88, 46, Gorkého 88/46, Veveří, 60200 Brno |
|
Jan Závrský
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
69186, Perná, Perná, 80 |
|
Filip Rada
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19747667, Brno, Klatovská, 8 |
|
Jan Závrský
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
80, Perná, Perná, 69186, Perná 80, 69186 Perná, Česká republika |
|
FILIP RADA
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19747667, Brno-město, Brno, Ponava, Klatovská, 198, 8, Klatovská 198/8, Ponava, 60200 Brno |
|