ROMAN DRÁPAL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
66417, 13267426, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Mlýnská, 35 |
|
ROMAN DRÁPAL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
66417, 13267426, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Mlýnská, 35, Mlýnská 35, 66417 Tetčice |
|
Ing. Martin Mohelský
|
Neaktivní
od 23.06.2008
|
jednatel |
12.06.2007 |
Adresa: |
61200, Brno, Kostelní zmola, 579 |
|
Roman Drápal
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
12.06.2007 |
Adresa: |
66417, 13267426, Tetčice, Mlýnská, 35 |
|
Ing. Martin Mohelský
|
Neaktivní
od 23.06.2008
|
jednatel |
12.06.2007 |
Adresa: |
579, Brno, Kostelní zmola, 61200, Kostelní zmola 579, 61200 Brno, Česká republika |
|
ROMAN DRÁPAL
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
12.06.2007 |
Adresa: |
66417, 13267426, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Mlýnská, 35, Mlýnská 35, 66417 Tetčice |
|
Ing. Martin Mohelský
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Kostelní zmola, 579 |
|
Roman Drápal
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
13267426, Brno-venkov, Tetčice, Mlýnská, 35 |
|
Ing. Martin Mohelský
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
579, Brno-město, Brno, Kostelní zmola, Kostelní zmola 579, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
ROMAN DRÁPAL
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
66417, 13267426, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Mlýnská, 35, Mlýnská 35, 66417 Tetčice |
|