Zdeněk Botek
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
předseda představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
77901, 23272139, Olomouc, Politických vězňů, 564/15 |
|
Ing. Beno Robenek
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
místopředseda představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
73301, 24211541, Karviná, Žižkova, 2801/3 |
|
František Vodička
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
člen představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
76311, 4191978, Zlín, Rovinka, 155 |
|
Zdeněk Botek
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
předseda představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
77900, 23272139, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 564, 15, Politických vězňů 564/15, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Beno Robenek
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
místopředseda představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
73301, 24211541, Karviná, Karviná, Hranice, Žižkova, 2801, 3, Žižkova 2801/3, Hranice, 73301 Karviná |
|
František Vodička
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
člen představenstva |
01.10.2004 |
Adresa: |
76311, 4191978, Zlín, Zlín, Lužkovice, Rovinka, 155, Rovinka 155, Lužkovice, 76311 Zlín |
|
Petr Gottwald
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
člen představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
13867814, Vyškov, Ježkovice, 153 |
|
Petr Gottwald
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
člen představenstva |
25.05.1999 |
Adresa: |
68304, 13867814, Vyškov, Ježkovice, Ježkovice, 153, č.p. 153, 68304 Ježkovice |
|
prof.ing. Miroslav Kuzdas
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
člen představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
19262051, Brno-město, Brno, Loosova, 14 |
|
Drahomír Gottvald
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
předseda představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
13867814, Vyškov, Ježkovice, 153 |
|
Dagmar Gottvaldová
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
členka představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
13867814, Vyškov, Ježkovice, 153 |
|
Prof.ing. Miroslav Kuzdas
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
člen představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
63800, 19262051, Brno-město, Brno, Lesná, Loosova, 357, 14, Loosova 357/14, Lesná, 63800 Brno |
|
Drahomír Gottvald
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
předseda představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
68304, 13867814, Vyškov, Ježkovice, Ježkovice, 153, č.p. 153, 68304 Ježkovice |
|
Dagmar Gottvaldová
|
Neaktivní
od 01.10.2004
|
členka představenstva |
21.05.1997 |
Adresa: |
68304, 13867814, Vyškov, Ježkovice, Ježkovice, 153, č.p. 153, 68304 Ježkovice |
|