JAN ČÁSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2024 |
Adresa: |
58601, 12330612, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinovy sady, 4, 21, Březinovy sady 4/21, 58601 Jihlava |
|
VÍTĚZSLAV DOPITA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12364282, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3546, 44 |
|
MIROSLAV ZIMOLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12334499, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 429, 18 |
|
MIROSLAV ZIMOLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12334499, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 429, 18, Mlýnská 429/18, 58601 Jihlava |
|
VÍTĚZSLAV DOPITA
|
Neaktivní
od 17.04.2024
|
jednatel |
27.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12364282, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3546, 44, Královský vršek 3546/44, 58601 Jihlava |
|
Vítězslav Dopita
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
58601, 12364282, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3546/44 |
|
Miroslav Zimolka
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
58601, 12334499, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 429/18 |
|
VÍTĚZSLAV DOPITA
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
58601, 12364282, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3546, 44, Královský vršek 3546/44, 58601 Jihlava |
|
MIROSLAV ZIMOLKA
|
Neaktivní
od 27.08.2018
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
58601, 12334499, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 429, 18, Mlýnská 429/18, 58601 Jihlava |
|
Vítězslav Dopita
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
23.05.1997 |
Adresa: |
12364282, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 44 |
|
Miroslav Zimolka
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
23.05.1997 |
Adresa: |
12334499, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 18 |
|
VÍTĚZSLAV DOPITA
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
23.05.1997 |
Adresa: |
58601, 12364282, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3546, 44, Královský vršek 3546/44, 58601 Jihlava |
|
MIROSLAV ZIMOLKA
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
23.05.1997 |
Adresa: |
58601, 12334499, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mlýnská, 429, 18, Mlýnská 429/18, 58601 Jihlava |
|