VOJTĚCH SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
předseda představenstva |
02.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
VOJTĚCH SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
předseda představenstva |
02.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vojtěch Smíšek
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
13000, 21760560, Praha 3, Nitranská, 988/19 |
|
Vojtěch Smíšek
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda představenstva |
30.07.2003 |
Adresa: |
13000, 21760560, Praha, Vinohrady, Nitranská, 988, 19, Nitranská 988/19, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Josef Havlíček
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda představenstva |
03.12.2002 |
Adresa: |
76001, Zlín, Prštné, Nadhumenní, 52 |
|
Josef Havlíček
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda představenstva |
03.12.2002 |
Adresa: |
52, Zlín, Prštné, Nadhumenní, 76001, Nadhumenní 52, 76001 Zlín - Prštné, Česká republika |
|
Michal Vrba
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
člen představenstva |
23.11.1999 |
Adresa: |
76321, 4118243, Zlín, Slavičín, Družstevní, 779 |
|
Pavla Mališková
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
předseda představenstva |
23.11.1999 |
Adresa: |
76001, 31422918, Zlín, Zlín, Zborovská, 4166 |
|
Michal Vrba
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
člen představenstva |
23.11.1999 |
Adresa: |
76321, 4118243, Zlín, Slavičín, Slavičín, Družstevní, 779, Družstevní 779, 76321 Slavičín |
|
Pavla Mališková
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
předseda představenstva |
23.11.1999 |
Adresa: |
76001, 4245709, Zlín, Zlín, Příluky, Zborovská, 4166, Zborovská 4166, Příluky, 76001 Zlín |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
76311, Zlín, Želechovice, Klečůvka, 60 |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
76001, Zlín, Zlín, Sv. Čecha, 514 |
|
Petr Brunclík
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
předseda představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
68713, 4724739, Uherské Hradiště, Březolupy, 107 |
|
JOSEF DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
76311, 4178602, Zlín, Zlín, Klečůvka, 60, Klečůvka 60, 76311 Zlín |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
člen představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
76001, 4173333, Zlín, Zlín, Prštné, Svat. Čecha, 514, Svat. Čecha 514, Prštné, 76001 Zlín |
|
Petr Brunclík
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
předseda představenstva |
03.04.1998 |
Adresa: |
68713, 4724739, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 107, č.p. 107, 68713 Březolupy |
|
Petr Brunclík
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
předseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
4251521, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4891 |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
76311, Olomouc, Želechovice, Klečůvka, 60 |
|
Jiří Skula
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
místopředseda představenstva |
28.05.1997 |
|
Petr Brunclík
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
předseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
76005, 4251521, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4891, Valachův žleb 4891, 76005 Zlín |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
60, Olomouc, Želechovice, Klečůvka, 76311, Klečůvka 60, 76311 Želechovice, okres: Olomouc, Česká republika |
|
Jiří Skula
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
místopředseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
158, Lípa, Lípa 158, Česká republika |
|