Josef Zoubek
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
člen představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
58001, 9607871, Havlíčkův Brod, Haškovy Sady, 2299 |
|
Ing. Vladimír Kabát
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
předseda představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
58601, 12369179, Jihlava, Březinova, 4043/115 |
|
Marie Kabátová
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
místopředseda představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
12333549, Jihlava, Družstevní, 328/5 |
|
JOSEF ZOUBEK
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
člen představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
58001, 9607871, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Haškovy Sady, 2299, Haškovy Sady 2299, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Vladimír Kabát
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
předseda představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
58601, 12369179, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 4043, 115, Březinova 4043/115, 58601 Jihlava |
|
MARIE KABÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
místopředseda představenstva |
10.07.2008 |
Adresa: |
58601, 12333549, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Družstevní, 328, 5, Družstevní 328/5, 58601 Jihlava |
|
František Fulín
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen představenstva |
30.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9615946, Havlíčkův Brod, Klášterská, 3330 |
|
Mgr. Tomáš Kocourek
|
Neaktivní
od 10.07.2008
|
předseda představenstva |
30.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9591915, Havlíčkův Brod, Žižkova, 380 |
|
František Fulín
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen představenstva |
30.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9615946, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Klášterská, 3330, Klášterská 3330, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. Tomáš Kocourek
|
Neaktivní
od 10.07.2008
|
předseda představenstva |
30.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9591915, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkova, 380, Žižkova 380, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Zdeněk Zeman
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
předseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58841, 12308366, Rantířov, 131 |
|
Ing. Karel Látera
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58601, 12364185, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 24 |
|
Josef Kochta
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58606, 12263117, Jihlava, Jihlava, Za poštou, 3 |
|
Ing. Zdeněk Zeman
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
předseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58841, 12308366, Jihlava, Rantířov, Rantířov, 131, č.p. 131, 58841 Rantířov |
|
Ing. Karel Látera
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58601, 12364185, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3536, 24, Královský vršek 3536/24, 58601 Jihlava |
|
Josef Kochta
|
Neaktivní
od 30.12.2004
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
58601, 12263117, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Za Poštou, 154, 3, Za Poštou 154/3, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|