Marcela Světíková
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
jednatel |
13.10.2004 |
Adresa: |
69501, 25306782, Hodonín, Šafaříkova, 3987/9 |
|
Marcela Světíková
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
jednatel |
13.10.2004 |
Adresa: |
69501, 25306782, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Šafaříkova, 3987, 9, Šafaříkova 3987/9, 69501 Hodonín |
|
Jiří Maléř
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
Jednatel |
25.03.2004 |
Adresa: |
18819851, Bohumín, Skřečoň, Mládežnická, 629 |
|
Jiří Maléř
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
Jednatel |
25.03.2004 |
Adresa: |
73531, 18819851, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Mládežnická, 629, Mládežnická 629, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. Josef Dubělčík
|
Neaktivní
od 25.03.2004
|
jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
4396421, Kobeřice, Nádražní, 561 |
|
Ing. Josef Dubělčík
|
Neaktivní
od 25.03.2004
|
jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
74727, 4396421, Opava, Kobeřice, Kobeřice, Nádražní, 561, 33, Nádražní 561/33, 74727 Kobeřice |
|
František Ernest
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
76872, 15998916, Chvalčov, Poutní, 594 |
|
František Ernest
|
Neaktivní
od 25.08.2006
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
76872, 15998916, Kroměříž, Chvalčov, Chvalčov, Poutní, 594, Poutní 594, 76872 Chvalčov |
|
ing. Jiří Mikuláštík
|
Neaktivní
od 28.07.1999
|
jednatel |
10.06.1997 |
|
František Ernest
|
Neaktivní
od 11.10.1999
|
jednatel |
10.06.1997 |
Adresa: |
3988244, Lukov, Hradská, 264 |
|
ing. Jiří Mikuláštík
|
Neaktivní
od 28.07.1999
|
jednatel |
10.06.1997 |
Adresa: |
287, Jasenná, Jasenná 287, Česká republika |
|
František Ernest
|
Neaktivní
od 11.10.1999
|
jednatel |
10.06.1997 |
Adresa: |
76317, 3988244, Zlín, Lukov, Lukov, Hradská, 264, Hradská 264, 76317 Lukov |
|