Ing. Vratislav Kuruc
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
jednatel |
27.02.2003 |
Adresa: |
67972, 7841361, Blansko, Kunštát, Hrnčířská, 268 |
|
Ing. VRATISLAV KURUC
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
jednatel |
27.02.2003 |
Adresa: |
67972, 7841361, Blansko, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 268, Hrnčířská 268, 67972 Kunštát |
|
JUDr. Vlastimil Kružík
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
25301781, Třebíč, Lavického, 328/37 |
|
Martin Konopka
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
19723105, Brno, Mojžíšova, 2901/17 |
|
JUDr. Vlastimil Kružík
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
67401, 25301781, Třebíč, Třebíč, Týn, Lavického, 328, 37, Lavického 328/37, Týn, 67401 Třebíč |
|
MARTIN KONOPKA
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
61200, 19723105, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 2901, 17, Mojžíšova 2901/17, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. Marie Grolichová
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
26.09.2001 |
Adresa: |
13273019, Brno-venkov, Velatice, 167 |
|
Ing. Marie Grolichová
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
26.09.2001 |
Adresa: |
66405, 13273019, Brno-venkov, Velatice, Velatice, 167, č.p. 167, 66405 Velatice |
|
Ing. Tomáš Mandát
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
18617310, Třebíč, Hrotovice, Lidická, 390 |
|
Dr. František Dohnal
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
18751270, Třebíč, Třebíč, Uličného, 271 |
|
Ing. Tomáš Mandát
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
67555, 18617310, Třebíč, Hrotovice, Hrotovice, Lidická, 390, Lidická 390, 67555 Hrotovice |
|
Dr. František Dohnal
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
67401, 18751270, Třebíč, Třebíč, Týn, Uličného, 271, Uličného 271, Týn, 67401 Třebíč |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
24085502, Šlapanice, Kosmákova, 819 |
|
ing. Josef Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
19508719, Brno-město, Brno, Kárníkova, 8 |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
66451, 24085502, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Kosmákova, 819, 34, Kosmákova 819/34, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Josef Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
16.12.1997 |
Adresa: |
62100, 19508719, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1533, 8, Kárníkova 1533/8, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Jan Vychodil
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
17.06.1997 |
Adresa: |
19207786, Brno-město, Brno, Mlýnská, 50 |
|
Ivan Bažant
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
17.06.1997 |
Adresa: |
19217641, Brno-město, Brno, Neužilova, 2 |
|
Jan Vychodil
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
17.06.1997 |
Adresa: |
60200, 19207786, Brno-město, Brno, Trnitá, Mlýnská, 218, 50, Mlýnská 218/50, Trnitá, 60200 Brno |
|
Ivan Bažant
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
jednatel |
17.06.1997 |
Adresa: |
62500, 19217641, Brno-město, Brno, Bohunice, Neužilova, 688, 2, Neužilova 688/2, Bohunice, 62500 Brno |
|