VLADIMÍR DLÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
62800, 19432330, Brno-město, Brno, Líšeň, Masarova, 2085, 5 |
|
VLADIMÍR DLÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
62800, 19432330, Brno-město, Brno, Líšeň, Masarova, 2085, 5, Masarova 2085/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
VLADIMÍR DLÁBEK
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
62800, 19432470, Brno, Líšeň, Synkova, 2099, 16 |
|
Vladimír Dlábek
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
62800, 19432470, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2099, 16, Synkova 2099/16, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. CYRIL SLABÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
16300, 22250875, Praha 6, Řepy, Žufanova, 1099, 2 |
|
Ing. CYRIL SLABÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
16300, 22250875, Praha, Řepy, Žufanova, 1099, 2, Žufanova 1099/2, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Vladimír Dlábek
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
19432470, Brno, Synkova, 16 |
|
Vladimír Dlábek
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
62800, 19432470, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2099, 16, Synkova 2099/16, Líšeň, 62800 Brno |
|
Roman Zrůstek
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
jednatel |
08.10.2001 |
Adresa: |
63400, 19483881, Brno, Oblá, 6 |
|
Roman Zrůstek
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
jednatel |
08.10.2001 |
Adresa: |
63400, 19483881, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 349, 6, Oblá 349/6, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Roman Zrůstek
|
Neaktivní
od 08.10.2001
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
63400, 19483431, Brno, Kamínky, 24 |
|
Ivo Zrůstek
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
63500, 19318375, Brno, Teyschlova, 15 |
|
Ing. Cyril Slabý
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
16000, 22251812, Praha, Vondroušova, 1197 |
|
Roman Zrůstek
|
Neaktivní
od 08.10.2001
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
63400, 19483431, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 306, 24, Kamínky 306/24, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ivo Zrůstek
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
63500, 19318375, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1087, 15, Teyschlova 1087/15, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Cyril Slabý
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
16300, 22251812, Praha, Řepy, Vondroušova, 1197, 53, Vondroušova 1197/53, Řepy, 16300 Praha 6 |
|