ARNOŠT HOREJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
66448, 24122840, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Střední, 24, 50 |
|
Ing. ROSTISLAV HOREJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
66448, 26231352, Brno-venkov, Moravany, Moravany, K Pegasu, 394, 17 |
|
Ing. ROSTISLAV HOREJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
66448, 26231352, Brno-venkov, Moravany, Moravany, K Pegasu, 394, 17, K Pegasu 394/17, 66448 Moravany |
|
ARNOŠT HOREJSEK
|
Neaktivní
od 25.01.2024
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
66448, 24122840, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Střední, 24, 50, Střední 24/50, 66448 Moravany |
|
Arnošt Horejsek
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
13.09.2003 |
Adresa: |
Střední 24/50, Moravany u Brna, PSČ 664 48 |
|
Ing. Rostislav Horejsek
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
13.09.2003 |
Adresa: |
K Pegasu 394/17, Moravany u Brna, PSČ 664 48 |
|
ARNOŠT HOREJSEK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
13.09.2003 |
Adresa: |
66448, 24122840, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Střední, 24, 50, Střední 24/50, 66448 Moravany |
|
Ing. ROSTISLAV HOREJSEK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
13.09.2003 |
Adresa: |
66448, 26231352, Brno-venkov, Moravany, Moravany, K Pegasu, 394, 17, K Pegasu 394/17, 66448 Moravany |
|
Arnošt Horejsek
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
62400, Brno - Komín, Vavřinecká, 3 |
|
Ing. Rostislav Horejsek
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
62400, Brno - Komín, Vavřinecká, 3 |
|
Arnošt Horejsek
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
62400, 19678207, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 652, 3, Vavřinecká 652/3, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Rostislav Horejsek
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
62400, 19678207, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 652, 3, Vavřinecká 652/3, Komín, 62400 Brno |
|