MICHAL VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
06.08.2013 |
Adresa: |
28504, 11556609, Úžice, Úžice, 38 |
|
MICHAL VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
06.08.2013 |
Adresa: |
28504, 11556609, Kutná Hora, Úžice, Úžice, 38, č.p. 38, 28504 Úžice |
|
Michal Vojtíšek
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
jednatel |
19.03.2013 |
Adresa: |
28506, 11553758, Úžice, Benátky, 19 |
|
Michal Vojtíšek
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
jednatel |
19.03.2013 |
Adresa: |
28506, 11553758, Kutná Hora, Úžice, Benátky, 19, Benátky 19, 28506 Úžice |
|
Ing. Radomír Kočí
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
jednatel |
24.07.2009 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno, Purkyňova, 2525/81 |
|
Ing. Radomír Kočí
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
jednatel |
24.07.2009 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2525, 81, Purkyňova 2525/81, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Václav Vincenc
|
Neaktivní
od 09.08.2012
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
63500, Brno, Hluboček, 1273/12a |
|
Václav Vincenc
|
Neaktivní
od 09.08.2012
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
1273/12a, Brno, Hluboček, 63500, Hluboček 1273/12a, 63500 Brno, Česká republika |
|
Václav Vincenc
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
jednatel |
30.04.2007 |
Adresa: |
62500, 19217731, Brno, Bohunice, Vedlejší, 697/8 |
|
Václav Vincenc
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
jednatel |
30.04.2007 |
Adresa: |
62500, 19217731, Brno-město, Brno, Bohunice, Vedlejší, 697, 8, Vedlejší 697/8, Bohunice, 62500 Brno |
|
RNDr. Olga Pajgrtová
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
66448, 26399873, Moravany, Nová, 402/18 |
|
RNDr. Olga Pajgrtová
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
66448, 26399873, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Nová, 402, 18, Nová 402/18, 66448 Moravany |
|
Ing. Michal Hlavička
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
jednatel |
27.02.2003 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno, Táborského nábřeží, 9 |
|
Ing. Michal Hlavička
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
jednatel |
27.02.2003 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno-město, Brno, Štýřice, Táborského nábřeží, 832, 9, Táborského nábřeží 832/9, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Michal Hlavička
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
15.01.2001 |
Adresa: |
19216467, Brno, Uzbecká, 24 |
|
Ing. Michal Hlavička
|
Neaktivní
od 27.02.2003
|
jednatel |
15.01.2001 |
Adresa: |
62500, 19216467, Brno-město, Brno, Bohunice, Uzbecká, 567, 24, Uzbecká 567/24, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Jaroslava Kočí
|
Neaktivní
od 15.01.2001
|
jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno-město, Brno, Purkyňova, 81 |
|
Ing. Jaroslava Kočí
|
Neaktivní
od 15.01.2001
|
jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2525, 81, Purkyňova 2525/81, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Kočí
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno-město, Brno, Purkyňova, 81 |
|
RNDr. Olga Pajgrtová
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
62500, 19216441, Brno-město, Brno, Uzbecká, 26 |
|
Ing. Jaroslav Kočí
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
61200, 19719302, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2525, 81, Purkyňova 2525/81, Královo Pole, 61200 Brno |
|
RNDr. Olga Pajgrtová
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
jednatel |
27.06.1997 |
Adresa: |
62500, 19216441, Brno-město, Brno, Bohunice, Uzbecká, 566, 26, Uzbecká 566/26, Bohunice, 62500 Brno |
|