Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
78813, 72950838, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Pod Holubím vrchem, 772 |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
78813, 72950838, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Pod Holubím vrchem, 772, Pod Holubím vrchem 772, 78813 Rapotín |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
78701, 14272385, Šumperk, B. Václavka, 1491, 10 |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
78701, 14272385, Šumperk, Šumperk, Šumperk, B. Václavka, 1491, 10, B. Václavka 1491/10, 78701 Šumperk |
|
ing. Luděk Štvrtecký
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
18181741, Šumperk, Dolní Studénky, 271 |
|
ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
14272385, Šumperk, Šumperk, B. Václavka, 10 |
|
ing. Luděk Štvrtecký
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
78820, 18181741, Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky, 271, č.p. 271, 78820 Dolní Studénky |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
jednatel |
18.03.1999 |
Adresa: |
78701, 14272385, Šumperk, Šumperk, Šumperk, B. Václavka, 1491, 10, B. Václavka 1491/10, 78701 Šumperk |
|
Luděk Štvrtecký
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
jednatel |
13.01.1998 |
Adresa: |
14284146, Šumperk, Finská, 2715/10 |
|
Michael Bortl
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
13.01.1998 |
Adresa: |
14279614, Šumperk, Březinova, 2225/9 |
|
Luděk Štvrtecký
|
Neaktivní
od 18.03.1999
|
jednatel |
13.01.1998 |
Adresa: |
78701, 14284146, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Finská, 2715, 10, Finská 2715/10, 78701 Šumperk |
|
Michael Bortl
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
13.01.1998 |
Adresa: |
78701, 14279614, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Březinova, 2225, 9, Březinova 2225/9, 78701 Šumperk |
|
Dagmar Volfová
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
jednatel |
26.07.1997 |
Adresa: |
78701, Šumperk, Šumperk, Dobrovského, 30a |
|
Dagmar Volfová
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
jednatel |
26.07.1997 |
Adresa: |
78701, 14261821, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Dobrovského, 411, 30a, Dobrovského 411/30a, 78701 Šumperk |
|
Dagmar Wolfová
|
Neaktivní
od 26.07.1997
|
jednatel |
26.06.1997 |
Adresa: |
78701, Šumperk, Dobrovského, 30a |
|
Dagmar Wolfová
|
Neaktivní
od 26.07.1997
|
jednatel |
26.06.1997 |
Adresa: |
78701, 14261821, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Dobrovského, 411, 30a, Dobrovského 411/30a, 78701 Šumperk |
|