Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751 |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751, č.p. 751, 68737 Polešovice |
|
Ing. František Vaculík
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
58605, 25077571, Jihlava, Horní Kosov, Ve Vilách, 431/14 |
|
Ing. František Vaculík
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
58601, 25077571, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Ve Vilách, 431, 14, Ve Vilách 431/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
Ing. Ján Kasper
|
Neaktivní
od 15.02.2007
|
jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
Slovenská republika, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Donská 7480/17 |
|
Ing. Libor Měšťánek
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
10.08.2000 |
Adresa: |
68737, 4780477, Polešovice, 751 |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
10.08.2000 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751, č.p. 751, 68737 Polešovice |
|
ing. František Vaculík
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
19316275, Brno, Kachlíkova, 2 |
|
Ing. Libor Měšťánek
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
68737, 4778804, Polešovice, 584 |
|
Ing. František Vaculík
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
63500, 19316275, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 881, 2, Kachlíkova 881/2, Bystrc, 63500 Brno |
|
ing. Libor Měšťánek
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
68737, 4778804, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 584, č.p. 584, 68737 Polešovice |
|