neuveden
|
Neaktivní
od 12.06.2009
|
jednatel |
01.06.2005 |
|
Josef Orálek
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
60200, 999999999, Brno, Pellicova, 5 |
|
Ivan Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
60200, 19168667, Brno, Obilní trh, 6 |
|
Josef Orálek
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
60200, 19109369, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 626, 5, Pellicova 626/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ivan Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
60200, 19168667, Brno-město, Brno, Veveří, Obilní trh, 312, 6, Obilní trh 312/6, Veveří, 60200 Brno |
|
Lumír Šindelář
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
62700, 19553021, Brno, Mikulčická, 10 |
|
Lumír Šindelář
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
62700, 19553021, Brno-město, Brno, Slatina, Mikulčická, 1073, 10, Mikulčická 1073/10, Slatina, 62700 Brno |
|
Ladislav Bravenec
|
Neaktivní
od 11.04.2001
|
jednatel |
02.07.1997 |
Adresa: |
63600, 19624476, Brno, Mazourova, 1 |
|
Ladislav Bravenec
|
Neaktivní
od 11.04.2001
|
jednatel |
02.07.1997 |
Adresa: |
63600, 19624476, Brno-město, Brno, Židenice, Mazourova, 590, 1, Mazourova 590/1, Židenice, 63600 Brno |
|