FRANTIŠEK HÁBL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
68605, 26138247, Uherské Hradiště, Mařatice, Františka Kretze, 1453 |
|
FRANTIŠEK HÁBL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
68605, 26138247, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Františka Kretze, 1453, Františka Kretze 1453, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
František Hábl
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.1997 |
Adresa: |
68606, 27870405, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Husova, 760 |
|
Ing. František Čtverák
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
jednatel |
04.07.1997 |
Adresa: |
66602, Brno-venkov, Tišnov, Hradčany, 118 |
|
František Hábl
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.1997 |
Adresa: |
68606, 27870405, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Husova, 760, Husova 760, 68606 Uherské Hradiště |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
jednatel |
04.07.1997 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|