ZBYNĚK HABR
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
jednatel |
10.05.2016 |
|
Zbyněk Habr
|
Neaktivní
od 10.05.2016
|
jednatel |
14.09.2001 |
Adresa: |
76001, 4248732, Zlín, Zlín, Luční, 4573 |
|
Zbyněk Habr
|
Neaktivní
od 10.05.2016
|
jednatel |
14.09.2001 |
Adresa: |
76005, 4248732, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4573, Luční 4573, 76005 Zlín |
|
Zbyněk Habr
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
jednatel |
17.05.2001 |
Adresa: |
76001, 4248732, Zlín, Luční, 4573 |
|
Zbyněk Habr
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
jednatel |
17.05.2001 |
Adresa: |
76005, 4248732, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4573, Luční 4573, 76005 Zlín |
|
Dalibor Škrášek
|
Neaktivní
od 17.05.2001
|
jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
68801, 5016932, Uherský Brod, Družstevní, 1556 |
|
Dalibor Škrášek
|
Neaktivní
od 17.05.2001
|
jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
68801, 5016932, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Družstevní, 1556, Družstevní 1556, 68801 Uherský Brod |
|
Dalibor Škrášek
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
4950330, Uherské Hradiště, Šumice, 468 |
|
Dalibor Škrášek
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
68731, 4950330, Uherské Hradiště, Šumice, Šumice, 468, č.p. 468, 68731 Šumice |
|
Petr Škrášek
|
Neaktivní
od 17.05.2001
|
jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
68731, 4950330, Uherské Hradiště, Šumice, 468 |
|
Petr Škrášek
|
Neaktivní
od 17.05.2001
|
jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
68731, 4950330, Uherské Hradiště, Šumice, Šumice, 468, č.p. 468, 68731 Šumice |
|