JUDr. Zdeněk Veselý
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
předseda představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
69301, 26515628, Starovice, 113 |
|
Ing. Vítězslav Povolný
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
místopředseda představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
69146, Ladná, Za Hřištěm, 260/6 |
|
Rudolf Blaha
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
člen představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
66902, 10797297, Kuchařovice, Znojemská, 220 |
|
JUDr. ZDENĚK VESELÝ
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
předseda představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
69301, 26515628, Břeclav, Starovice, Starovice, 113, č.p. 113, 69301 Starovice |
|
Ing. Vítězslav Povolný
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
místopředseda představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
260/6, Ladná, Za Hřištěm, 69146, Za Hřištěm 260/6, 69146 Ladná, Česká republika |
|
Rudolf Blaha
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
člen představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
66902, 10797297, Znojmo, Kuchařovice, Kuchařovice, Znojemská, 220, Znojemská 220, 66902 Kuchařovice |
|
Miroslav Pláteník
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
10171100, Břeclav, Velké Pavlovice, V sadech, 53 |
|
Ing. Dana Javoříková
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
člen představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Obeciny, 3594/IV |
|
Miroslav Pláteník
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
69106, 10171100, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, V Sadech, 873, 53, V Sadech 873/53, 69106 Velké Pavlovice |
|
Ing. Dana Javoříková
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
člen představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
3594/IV, Zlín, Zlín, Obeciny, Obeciny 3594/IV, Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
Jiřina Uhrová
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
člen představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69002, 19012934, Břeclav, Břeclav, Sladová, 2 |
|
Ing. Pavel Horáček
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
předseda představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69141, 10164031, Břeclav, Velké Pavlovice, Hlavní, 112 |
|
Milada Horáčková
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
místopředsedkyně představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69106, 10164031, Břeclav, Velké Pavlovice, Hlavní, 112 |
|
Jiřina Uhrová
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
člen představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69002, 19012934, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Sladová, 2375, 2, Sladová 2375/2, 69002 Břeclav |
|
Ing. Pavel Horáček
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
předseda představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69106, 10164031, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Hlavní, 143, 112, Hlavní 143/112, 69106 Velké Pavlovice |
|
Milada Horáčková
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
místopředsedkyně představenstva |
25.07.1997 |
Adresa: |
69106, 10164031, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Hlavní, 143, 112, Hlavní 143/112, 69106 Velké Pavlovice |
|