Ing. JOSEF PELIKÁN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
MARCELA KŮROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
MARCELA KŮROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.08.2021 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
člen představenstva |
27.04.2017 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
člen představenstva |
27.04.2017 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. VERONIKA HORSKÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
předseda představenstva |
08.03.2017 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Mgr. VERONIKA HORSKÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
předseda představenstva |
08.03.2017 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. JOSEF PELIKÁN
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
předseda představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
člen představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
69501, 23204788, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 2964, 72 |
|
MARCELA KŮROVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
místopředseda představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34 |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
předseda představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MICHAL ŽARNIKOV
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
člen představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
69501, 23204788, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 2964, 72, Brandlova 2964/72, 69501 Hodonín |
|
MARCELA KŮROVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
místopředseda představenstva |
04.03.2015 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Věnceslava Richterová
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen představenstva |
18.10.2010 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 295, 34 |
|
Věnceslava Richterová
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen představenstva |
18.10.2010 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. Naděžda Kravčíková
|
Neaktivní
od 18.10.2010
|
člen představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, Brno, Brno-střed, Kounicova, 34 |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
předseda představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, Brno, Brno-střed, Kounicova, 34 |
|
Marcela Kůrová
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
místopředseda představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, Brno, Brno-střed, Kounicova, 34 |
|
Mgr. Naděžda Kravčíková
|
Neaktivní
od 18.10.2010
|
člen představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
předseda představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
MARCELA KŮROVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
místopředseda představenstva |
21.03.2006 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
PaedDr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
předseda družstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 34 |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
člen představenstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 34 |
|
Ing.arch. Petr Pelčák
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
místopředseda představenstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 34 |
|
PaedDr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
předseda družstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
člen představenstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
ing.arch. Petr Pelčák
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
místopředseda představenstva |
13.12.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
PaedDr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
předseda družstva |
06.08.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 34 |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
člen představenstva |
06.08.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno, Kounicova, 34 |
|
PaedDr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
předseda družstva |
06.08.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Josef Pelikán
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
člen představenstva |
06.08.2003 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Jan Staněk
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
předseda družstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Kounicova, 34 |
|
Ing. arch. Petr Pelčák
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
místopředseda |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Kounicova, 34 |
|
JUDr. Sylvie Drásalová
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
člen představenstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Kounicova, 34 |
|
Jan Staněk
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
předseda družstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. arch. Petr Pelčák
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
místopředseda |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
JUDr. Sylvie Drásalová
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
člen představenstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
JUDr. Sylvie Drásalová
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
předseda družstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Kounicova, 34 |
|
Dr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
místopředseda |
03.09.1997 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Kounicova, 34 |
|
JUDr. Sylvie Drásalová
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
předseda družstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|
Dr. Miroslav Koudelka
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
místopředseda |
03.09.1997 |
Adresa: |
60200, 19168438, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 295, 34, Kounicova 295/34, Veveří, 60200 Brno |
|