IVO KASAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.05.2022 |
Adresa: |
79084, 25619039, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Mlýnská, 158 |
|
IVO KASAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.05.2022 |
Adresa: |
79084, 25619039, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Mlýnská, 158, Mlýnská 158, 79084 Mikulovice |
|
Ing. GABRIELA DOUPOVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.12.2019 |
Adresa: |
79001, 15408345, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Domašov, 171 |
|
Ing. GABRIELA DOUPOVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.12.2019 |
Adresa: |
79001, 15408345, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Domašov, 171, Domašov 171, 79001 Bělá pod Pradědem |
|
Ing. Miroslav Čučka
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79055, 20658168, Vidnava, Fojtství, 31 |
|
Ing. Jan Hutyra
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79081, 5905371, Česká Ves, U Turbíny, 212 |
|
Ing. MIROSLAV ČUČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79055, 20658168, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Fojtství, 31, Fojtství 31, 79055 Vidnava |
|
Ing. JAN HUTYRA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79081, 5905371, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, U Turbíny, 212, U Turbíny 212, 79081 Česká Ves |
|
IVO KASAL
|
Neaktivní
od 04.05.2022
|
předseda představenstva |
04.12.2019 |
Adresa: |
79001, 74403508, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Thámova, 1373, 4 |
|
IVO KASAL
|
Neaktivní
od 04.05.2022
|
předseda představenstva |
04.12.2019 |
Adresa: |
79001, 74403508, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Thámova, 1373, 4, Thámova 1373/4, 79001 Jeseník |
|
Ing. Marie Bubíková
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
předseda představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79061, 15417557, Lipová-Lázně, 111 |
|
Ing. JAROMÍR CIHELKA
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79376, 15448142, Zlaté Hory, Ondřejovice, 161 |
|
Ing. JAROMÍR CIHELKA
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79376, 15448142, Jeseník, Zlaté Hory, Ondřejovice, 161, Ondřejovice 161, 79376 Zlaté Hory |
|
Ing. Marie Bubíková
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
předseda představenstva |
12.05.2012 |
Adresa: |
79061, 15417557, Jeseník, Lipová-lázně, Lipová-lázně, 111, č.p. 111, 79061 Lipová-lázně |
|
Ing. Ivan Kasal
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen |
01.10.2003 |
Adresa: |
79084, 25619039, Mikulovice, Mlýnská, 158 |
|
Ing. Ivan Kasal
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen |
01.10.2003 |
Adresa: |
79084, 25619039, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Mlýnská, 158, Mlýnská 158, 79084 Mikulovice |
|
Ing. Jaromír Cihelka
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
15448142, Ondřejovice, 161 |
|
Ing. JAROMÍR CIHELKA
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
79376, 15448142, Jeseník, Zlaté Hory, Ondřejovice, 161, Ondřejovice 161, 79376 Zlaté Hory |
|
MUDr. Karel Nováček
|
Neaktivní
od 27.02.2001
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
Jeseník, Husova, 917 |
|
Vlastimil Macík
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
15458393, Skorošice, 53 |
|
Ing. Marie Bubíková
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
předseda představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
15417557, Lipová-Lázně, 111 |
|
Ing. Miroslav Čučka
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
20658168, Vidnava, 31 |
|
Ing. Jan Hutyra
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
5905371, Česká Ves, U Turbíny, 212 |
|
MUDr. Karel Nováček
|
Neaktivní
od 27.02.2001
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
917, Jeseník, Husova, Husova 917, Jeseník, Česká republika |
|
Vlastimil Macík
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
79065, 15458393, Jeseník, Skorošice, Skorošice, 53, č.p. 53, 79065 Skorošice |
|
Ing. JAN HUTYRA
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
79081, 5905371, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, U Turbíny, 212, U Turbíny 212, 79081 Česká Ves |
|
Ing. Marie Bubíková
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
předseda představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
79061, 15417557, Jeseník, Lipová-lázně, Lipová-lázně, 111, č.p. 111, 79061 Lipová-lázně |
|
Ing. MIROSLAV ČUČKA
|
Neaktivní
od 12.05.2012
|
člen představenstva |
15.05.1996 |
Adresa: |
79055, 20658168, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Fojtství, 31, Fojtství 31, 79055 Vidnava |
|