Ing. PETR ŠVARC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
66446, 28048903, Brno-venkov, Prštice, Prštice, Tyršova, 313 |
|
Ing. PETR ŠVARC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
66446, 28048903, Brno-venkov, Prštice, Prštice, Tyršova, 313, Tyršova 313, 66446 Prštice |
|
YVETTA RATISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
člen představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309 |
|
Ing. PETR RATISLAV
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309 |
|
YVETTA RATISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
člen představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309, Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. PETR RATISLAV
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309, Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARTIN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
70800, 3300854, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1758, 25 |
|
PETR RATISLAV
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309 |
|
YVETTA RATISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
člen představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309 |
|
MARTIN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
70800, 3300854, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1758, 25, Slavíkova 1758/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
YVETTA RATISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
člen představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309, Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
PETR RATISLAV
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309, Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Petr Ratislav
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen představenstva |
18.12.1998 |
Adresa: |
20423896, Frýdek-Místek, Revoluční, 309 |
|
Ing. PETR RATISLAV
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen představenstva |
18.12.1998 |
Adresa: |
73801, 20423896, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 309, Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Martin Ševčík
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
22.01.1998 |
Adresa: |
20440391, Frýdek-Místek, Slezská, 2545 |
|
Ing. MARTIN ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
22.01.1998 |
Adresa: |
73801, 20440391, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2545, Slezská 2545, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ing. Martin Ševčík
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
20428715, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Na veselé, 777 |
|
ing. Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Staré Hamry, Bílá, 144 |
|
ing. Martin Mrázek
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Slavíkova, 1758 |
|
ing. Jan Kaluža
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
20423489, Frýdek-Místek, Rokycanova, 266 |
|
ing. Jiří Kopřiva
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
místopředseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
20575831, Frýdek-Místek, V. Nezvala, 740 |
|
ing. Martin Ševčík
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73801, 20428715, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Veselé, 777, Na Veselé 777, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ing. Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73915, 12454915, Frýdek-Místek, Bílá, Bílá, 144, č.p. 144, 73915 Bílá |
|
Ing. MARTIN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
70800, 3300854, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1758, 25, Slavíkova 1758/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ing. Jan Kaluža
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73801, 20423489, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Rokycanova, 266, Rokycanova 266, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. JIŘÍ KOPŘIVA
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
místopředseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73801, 20575831, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Vítězslava Nezvala, 740, Vítězslava Nezvala 740, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|