DAVID ŠTĚPANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10 |
|
JAROSLAV ŠTĚPANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10 |
|
DAVID ŠTĚPANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10, Okružní 65/10, Vlaštovičky, 74601 Opava |
|
Jaroslav Štěpanovský
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10, Okružní 65/10, Vlaštovičky, 74601 Opava |
|
Jaroslav Štěpanovský
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.04.2008 |
Adresa: |
74707, 4479271, Opava, Vlaštovičky, Okružní, čp. 65/10 |
|
David Štěpanovský
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.04.2008 |
Adresa: |
74707, 4479271, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65/10 |
|
Jaroslav Štěpanovský
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.04.2008 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10, Okružní 65/10, Vlaštovičky, 74601 Opava |
|
DAVID ŠTĚPANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.04.2008 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10, Okružní 65/10, Vlaštovičky, 74601 Opava |
|
Jaroslav Štěpanovský
|
Neaktivní
od 25.04.2008
|
jednatel |
12.09.2003 |
Adresa: |
74707, 4479271, Opava, Vlaštovičky, Okružní, čp. 65/10 |
|
Jaroslav Štěpanovský
|
Neaktivní
od 25.04.2008
|
jednatel |
12.09.2003 |
Adresa: |
74601, 4479271, Opava, Opava, Vlaštovičky, Okružní, 65, 10, Okružní 65/10, Vlaštovičky, 74601 Opava |
|
Ing. Jiří Flašar
|
Neaktivní
od 12.09.2003
|
jednatel |
19.12.2000 |
Adresa: |
78701, 14269040, Šumperk, P. Holého, 3 |
|
Ing. Jiří Flašar
|
Neaktivní
od 12.09.2003
|
jednatel |
19.12.2000 |
Adresa: |
78701, 14269040, Šumperk, Šumperk, Šumperk, P. Holého, 1154, 3, P. Holého 1154/3, 78701 Šumperk |
|
Josef Bibora
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
78701, 14258218, Šumperk, Šumperk, Kozinova, 13 |
|
ing. Jiří Flašar
|
Neaktivní
od 19.12.2000
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
78701, 14282658, Šumperk, Šumperk, Prievidzská, 6 |
|
JOSEF BIBORA
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
78701, 14258218, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Kozinova, 32, 13, Kozinova 32/13, 78701 Šumperk |
|
Ing. Jiří Flašar
|
Neaktivní
od 19.12.2000
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
78701, 14282658, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Prievidzská, 2570, 6, Prievidzská 2570/6, 78701 Šumperk |
|