Ing. Antonín Hlavsa
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
40322, 1, Ústí nad Labem-Svádov, Květinová, 127 |
|
Ing. Antonín Vojtek
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
11281651, Hranice, tř. 1. máje, 1661 |
|
Ing. Antonín Hlavsa
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
40322, 17787017, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Svádov, Květinová, 127, Květinová 127, Svádov, 40322 Ústí nad Labem |
|
Ing. Antonín Vojtek
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
75301, 11281651, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tř. 1. máje, 1661, Tř. 1. máje 1661, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Svatopluk Dohnal
|
Neaktivní
od 21.05.1998
|
jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
75301, 11279125, Hranice, Struhlovsko, 1408 |
|
Svatopluk Dohnal
|
Neaktivní
od 21.05.1998
|
jednatel |
15.01.1997 |
Adresa: |
75301, 11279125, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Struhlovsko, 1408, Struhlovsko 1408, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Stanislav Zamazal
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
100, Hranice VII - Slavíč 103 |
|
Ing. Josef Cahel
|
Neaktivní
od 27.03.1998
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
11267321, Hranice, Vrchlického, 180 |
|
Ing. Stanislav Zamazal
|
Neaktivní
od 15.01.1997
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
Hranice VII - Slavíč 103, Hranice VII - Slavíč 103, Česká republika |
|
Ing. Josef Cahel
|
Neaktivní
od 27.03.1998
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
75301, 11267321, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Vrchlického, 180, Vrchlického 180, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|