Ing. RADEK HÁZY
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
62400, 19680465, Brno-město, Brno, Komín, Závist, 874, 58 |
|
DAVID NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217 |
|
Ing. RADEK HÁZY
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
62400, 19680465, Brno-město, Brno, Komín, Závist, 874, 58, Závist 874/58, Komín, 62400 Brno |
|
David Novák
|
Neaktivní
od 12.12.2023
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JANA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
75361, 11290781, Přerov, Hranice, Hranice V-Rybáře, 6 |
|
JANA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
75361, 11290781, Přerov, Hranice, Hranice V-Rybáře, 6, Hranice V-Rybáře 6, 75361 Hranice |
|
OLDŘICH SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
75361, 11290781, Hranice, Hranice V-Rybáře, 6 |
|
Oldřich Sedláček
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
75361, 11290781, Přerov, Hranice, Hranice V-Rybáře, 6, Hranice V-Rybáře 6, 75361 Hranice |
|
Oldřich Sedláček
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
75361, Drahotuše, Rybáře, č. 6 |
|
Jana Sedláčková
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
75361, Drahotuše, Rybáře, č. 6 |
|
Oldřich Sedláček
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
č. 6, Drahotuše, Rybáře, 75361, Rybáře č. 6, 75361 Drahotuše, Česká republika |
|
Jana Sedláčková
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
č. 6, Drahotuše, Rybáře, 75361, Rybáře č. 6, 75361 Drahotuše, Česká republika |
|
Oldřich Sedláček
|
Neaktivní
od 06.04.2005
|
jednatel |
04.09.1996 |
Adresa: |
75361, Drahotuše, Rybáře, č. 6 |
|
Jana Sedláčková
|
Neaktivní
od 06.04.2005
|
jednatel |
04.09.1996 |
Adresa: |
75361, Drahotuše, Rybáře, č. 6 |
|
Oldřich Sedláček
|
Neaktivní
od 06.04.2005
|
jednatel |
04.09.1996 |
Adresa: |
č. 6, Drahotuše, Rybáře, 75361, Rybáře č. 6, 75361 Drahotuše, Česká republika |
|
Jana Sedláčková
|
Neaktivní
od 06.04.2005
|
jednatel |
04.09.1996 |
Adresa: |
č. 6, Drahotuše, Rybáře, 75361, Rybáře č. 6, 75361 Drahotuše, Česká republika |
|