Jaroslav Vavřík
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
71000, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Jánské, 19 |
|
Jaroslav Vavřík
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
71000, 3216705, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Jánské, 1604, 19, Na Jánské 1604/19, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Marek Kubík
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
23.02.2005 |
Adresa: |
3197808, Ostrava, Moravská Ostrava, Křižíkova, 2849/8 |
|
Ing. MAREK KUBÍK
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
23.02.2005 |
Adresa: |
70200, 3197808, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Křižíkova, 2849, 8, Křižíkova 2849/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Jan Grunt
|
Neaktivní
od 23.02.2005
|
člen představenstva |
21.06.2004 |
Adresa: |
3248879, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1180/15 |
|
Ing. Jan Grunt
|
Neaktivní
od 23.02.2005
|
člen představenstva |
21.06.2004 |
Adresa: |
70030, 3248879, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1180, 15, Josefa Kotase 1180/15, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
RNDr. Štěpán Roch
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
předseda představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
5908469, Česká Ves, Haškova, 566 |
|
Mgr. Jiří Sedlář
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
člen představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
5895359, Jeseník, Lipovská, 1167 |
|
Ing. Miroslav Peichl
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
člen představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
Telč, Křížová, 608 |
|
RNDr. ŠTĚPÁN ROCH
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
předseda představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
79081, 5908469, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, Haškova, 566, Haškova 566, 79081 Česká Ves |
|
Mgr. Jiří Sedlář
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
člen představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
79001, 5895359, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1167, 52, Lipovská 1167/52, 79001 Jeseník |
|
Ing. MIROSLAV PEICHL
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
člen představenstva |
15.09.1998 |
Adresa: |
58856, 12442631, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Křížova, 608, Křížova 608, Telč-Staré Město, 58856 Telč |
|
Ing. Hana Klimešová
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
předsedkyně představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
5894051, Jeseník, Tyršova, 1037 |
|
Ing. Miloslav Hrabal
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
člen představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
5883571, Jeseník, Sládkova, 410 |
|
Ing. Alena Kořená
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
člen představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
15420094, Lipová-Lázně 485 |
|
Ing. Hana Klimešová
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
předsedkyně představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
79001, 5894051, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 1037, 12, Tyršova 1037/12, 79001 Jeseník |
|
Ing. Miloslav Hrabal
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
člen představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
79001, 5883571, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Sládkova, 410, 9, Sládkova 410/9, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
Ing. Alena Kořená
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
člen představenstva |
27.11.1996 |
Adresa: |
79061, 15420094, Jeseník, Lipová-lázně, Lipová-lázně, 485, č.p. 485, 79061 Lipová-lázně |
|