Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.12.2022 |
Adresa: |
73995, 84262532, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1606 |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.12.2022 |
Adresa: |
73995, 84262532, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1606, č.p. 1606, 73995 Bystřice |
|
Ing. MIROSLAV ŘEHOUNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Mgr. JANA SAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Mgr. JANA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen představenstva |
02.10.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Mgr. JANA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen představenstva |
02.10.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ROMAN ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
MIROSLAV ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
předseda představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
ROMAN ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
MIROSLAV ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
předseda představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Ing. MIROSLAV ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73995, 12472352, Bystřice, Bystřice, 1250 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
12.04.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, 1250 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
12.04.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Lena Řehounková
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Roman Řehounek
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ROMAN ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
25.03.2010 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Roman Řehounek
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Lena Řehounková
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, čp. 1250 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
ROMAN ŘEHOUNEK
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
LENA ŘEHOUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
člen představenstva |
05.11.2002 |
Adresa: |
73995, 12472352, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1250, č.p. 1250, 73995 Bystřice |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5779928, Český Těšín, Čáslavská, 10 |
|
Adam Klus
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73995, 12469611, Bystřice 976 |
|
Lena Řehounková
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5779928, Český Těšín, Čáslavská, 10 |
|
Ing. Miroslav Řehounek
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5779928, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čáslavská, 1826, 10, Čáslavská 1826/10, 73701 Český Těšín |
|
Adam Klus
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73995, 12469611, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 976, č.p. 976, 73995 Bystřice |
|
Lena Řehounková
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5779928, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čáslavská, 1826, 10, Čáslavská 1826/10, 73701 Český Těšín |
|