TIBOR REHOVIČ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
Jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
70030, 3257975, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 541, 66 |
|
TIBOR REHOVIČ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
Jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
70030, 3257975, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 541, 66, Lumírova 541/66, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
TIBOR REHOVIČ
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
20.01.2012 |
Adresa: |
70030, 3257975, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 541, 66 |
|
TIBOR REHOVIČ
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
20.01.2012 |
Adresa: |
70030, 3257975, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 541, 66, Lumírova 541/66, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. PETR SUKUP
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
jednatel |
31.05.2011 |
Adresa: |
71600, 26457725, Ostrava, Radvanice, Batorova, 2, 5 |
|
Ing. Petr Sukup
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
jednatel |
31.05.2011 |
Adresa: |
71600, 26457725, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Batorova, 2, 5, Batorova 2/5, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
Mgr. Ing. Petr Petrovič
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
20.10.2001 |
Adresa: |
4, Studénka, Matiční, 357 |
|
Mgr. Ing. Petr Petrovič
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
20.10.2001 |
Adresa: |
357, Studénka, Matiční, Matiční 357, Studénka, Česká republika |
|
Karel Mayer
|
Neaktivní
od 20.10.2001
|
jednatel |
19.02.1998 |
Adresa: |
14148692, Krmelín, Na rybníčku, 89 |
|
Karel Mayer
|
Neaktivní
od 20.10.2001
|
jednatel |
19.02.1998 |
Adresa: |
73924, 14148692, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Na Rybníčku, 89, Na Rybníčku 89, 73924 Krmelín |
|
Ludvík Janalík
|
Neaktivní
od 19.02.1998
|
jednatel |
05.12.1996 |
Adresa: |
3196275, Moravská Ostrava, Petra Křičky, 2695/19 |
|
Ludvík Janalík
|
Neaktivní
od 19.02.1998
|
jednatel |
05.12.1996 |
Adresa: |
70200, 3196275, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Petra Křičky, 2695, 19, Petra Křičky 2695/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|