Ing. EVA PERTL RŮTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.02.2023 |
Adresa: |
37005, 23350431, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Šafáře, 792, 53 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
14.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21700982, Praha, Nové Město, Jungmannova, 32, 25 |
|
Ing. EVA PERTL RŮTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2023
|
Místopředseda představenstva |
14.02.2023 |
Adresa: |
37005, 23350431, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Šafáře, 792, 53, K. Šafáře 792/53, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 31.12.2023
|
Předseda představenstva |
14.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21700982, Praha, Nové Město, Jungmannova, 32, 25, Jungmannova 32/25, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. EVA PERTL RŮTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
člen představenstva |
01.02.2023 |
Adresa: |
37005, 23350431, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Šafáře, 792, 53 |
|
Ing. EVA PERTL RŮTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
člen představenstva |
01.02.2023 |
Adresa: |
37005, 23350431, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Šafáře, 792, 53, K. Šafáře 792/53, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
místopředseda představenstva |
17.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21700982, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannova, 32, 25 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
místopředseda představenstva |
17.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21700982, Praha, Nové Město, Jungmannova, 32, 25, Jungmannova 32/25, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DALIBOR POBOŘIL
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
předseda představenstva |
29.01.2021 |
Adresa: |
14000, 77876229, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Milevská, 2094, 3 |
|
DALIBOR POBOŘIL
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
předseda představenstva |
29.01.2021 |
Adresa: |
14000, 77876229, Praha, Krč, Milevská, 2094, 3, Milevská 2094/3, Krč, 14000 Praha 4 |
|
DALIBOR POBOŘIL
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
předseda představenstva |
28.01.2015 |
Adresa: |
17000, 22296689, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Jankovcova, 96, 39 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
místopředseda představenstva |
28.01.2015 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674 |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
předseda představenstva |
28.01.2015 |
Adresa: |
17000, 22296689, Praha, Holešovice, Jankovcova, 96, 39, Jankovcova 96/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
místopředseda představenstva |
28.01.2015 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674, č.p. 674, 75651 Zašová |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
předseda představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
17000, 22296689, Praha 7, Holešovice, Jankovcova, 96/39 |
|
Pavel Kulajta
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
místopředseda představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
75651, 25026011, Zašová, 674 |
|
Tomáš Hrdý
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
člen představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
75701, 27332331, Valašské Meziříčí, A. Špetíka, 1480 |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
předseda představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
17000, 22296689, Praha, Holešovice, Jankovcova, 96, 39, Jankovcova 96/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
místopředseda představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674, č.p. 674, 75651 Zašová |
|
TOMÁŠ HRDÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
člen představenstva |
01.04.2010 |
Adresa: |
75701, 27332331, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, A. Špetíka, 1480, A. Špetíka 1480, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
předseda představenstva |
08.05.2003 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, Jankovcova, 39/96 |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
předseda představenstva |
08.05.2003 |
Adresa: |
17000, 22296689, Praha, Holešovice, Jankovcova, 96, 39, Jankovcova 96/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 08.05.2003
|
předseda představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
Valašské Meziříčí, Čapkova, 690 |
|
Pavel Kulajta
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
člen představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
24282413, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 932 |
|
Dalibor Pobořil
|
Neaktivní
od 08.05.2003
|
předseda představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
75701, 24280135, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Ve Stráni, 690, Ve Stráni 690, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Pavel Kulajta
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
člen představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
75701, 24282413, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 932, 32, Havlíčkova 932/32, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Václav Zimmer
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
předseda představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
24269271, Valašské Meziříčí, Nádražní, 207 |
|
Oldřich Gavenda
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
člen představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
Havířov - město, Dělnická, 9 |
|
Ing. Jiří Ostřanský
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
člen představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
21634050, Jablůnka č. 410 |
|
Ing. Václav Zimmer
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
předseda představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
75701, 24269271, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Nádražní, 207, Nádražní 207, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Oldřich Gavenda
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
člen představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
73601, 24900273, Karviná, Havířov, Město, Dělnická, 429, 9, Dělnická 429/9, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Jiří Ostřanský
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
člen představenstva |
15.01.1997 |
Adresa: |
75623, 21634050, Vsetín, Jablůnka, Jablůnka, 410, č.p. 410, 75623 Jablůnka |
|