Petr Odstrčil
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava-Poruba, Nálepkova, 888 |
|
Petr Odstrčil
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
70800, 3292215, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Nálepkova, 888, 25, Nálepkova 888/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Rostislav Štefek
|
Neaktivní
od 17.04.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava Poruba, Josefa Skupy, 1640 |
|
Jarmil Martinčík
|
Neaktivní
od 17.04.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava Poruba, Žilinská, 1358 |
|
Ing. Rostislav Štefek
|
Neaktivní
od 17.04.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
70800, 3299741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Josefa Skupy, 1640, 19, Josefa Skupy 1640/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Jarmil Martinčík
|
Neaktivní
od 17.04.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
70800, 3296946, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1358, 15, Žilinská 1358/15, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Josef Odstrčil
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Bartovice, Stranou, 3 |
|
Ing. Josef Odstrčil
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
71700, 3158250, Ostrava-město, Ostrava, Bartovice, Stranou, 510, 3, Stranou 510/3, Bartovice, 71700 Ostrava |
|
Ing. Kamila Franěcová
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
1, Frýdek-Místek, Václavovice, 431 |
|
Ing. Kamila Franěcová
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
431, Frýdek-Místek, Václavovice, Václavovice 431, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|