DAN VYDRA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2024 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JANA BÍLÁ MARKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.01.2022 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
JANA BÍLÁ MARKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.01.2022 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JOSEF ACHRER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
Ing. ROMAN KALÁB
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
JOSEF ACHRER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ZDENĚK ČEP
|
Neaktivní
od 24.01.2022
|
místopředseda představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
ZDENĚK ČEP
|
Neaktivní
od 24.01.2022
|
místopředseda představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. ROMAN KALÁB
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
člen představenstva |
02.03.2020 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MILENA CARBOLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
člen představenstva |
08.06.2019 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
MILENA CARBOLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
člen představenstva |
08.06.2019 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 08.06.2019
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
JOSEF ACHRER
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
místopředseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 08.06.2019
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JOSEF ACHRER
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
místopředseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JOSEF ACHRER
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
předseda představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
místopředseda představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
místopředseda představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JOSEF ACHRER
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
předseda představenstva |
07.01.2015 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
člen představenstva |
15.08.2013 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9 |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
člen představenstva |
15.08.2013 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Dan Vydra
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, nám. B. Němcové, 640, 9 |
|
Miroslava Kozelská
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
místopředseda představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, nám. Boženy Němcové, 640/9 |
|
Ing. DAN VYDRA
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
místopředseda představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Miroslava Kozelská
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
25.02.2008 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava, Poruba, nám. Boženy Němcové, 640/9 |
|
MIROSLAVA KOZELSKÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
25.02.2008 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Ilja Petrišák
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
člen představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, nám. Boženy Němcové, 640 |
|
Ing. Luděk Marek
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
místopředseda představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, nám. Boženy Němcové, 640 |
|
Josef Achrer
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
předseda představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, nám. Boženy Němcové, 640 |
|
Ing. Ilja Petrišák
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
člen představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Luděk Marek
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
místopředseda představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JOSEF ACHRER
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
předseda představenstva |
10.04.2002 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Miloslav Carbol
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
02.11.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, nám. Boženy Němcové, 640 |
|
Miloslav Carbol
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
02.11.1999 |
Adresa: |
70800, 3289621, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 640, 9, náměstí Boženy Němcové 640/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Karel Liška
|
Neaktivní
od 02.11.1999
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, 640 |
|
Josef Achrer
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, 640 |
|
Ing. Luděk Marek
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, 640 |
|
Karel Liška
|
Neaktivní
od 02.11.1999
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
640, Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, náměstí B. Němcové 640, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Josef Achrer
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
640, Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, náměstí B. Němcové 640, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Luděk Marek
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
640, Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové, náměstí B. Němcové 640, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|