Mgr. MICHAELA KROČOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.08.2023 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JULIE STEJSKALOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.04.2023 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. MICHAELA MATÝSKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.05.2018 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
DAGMAR OKŘINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
DAGMAR OKŘINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MILAN RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
Mgr. MICHAELA MATÝSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
místopředseda představenstva |
03.05.2018 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
HANA DANELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
IVA KLUGOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
místopředseda představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
HANA DANELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
IVA KLUGOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
místopředseda představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MILAN RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
člen představenstva |
13.06.2013 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Vladana Vojtalová
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
předseda představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
Mgr. Jana Heczková
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
místopředseda představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
Andrea Kocúrová
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
člen představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14 |
|
Vladana Vojtalová
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
předseda představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Jana Heczková
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
místopředseda představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Andrea Kocúrová
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
člen představenstva |
01.07.2011 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
místopředseda představenstva |
25.10.2006 |
Adresa: |
708, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
místopředseda představenstva |
25.10.2006 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
místopředseda představenstva |
25.10.2006 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Mirko Franz
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
708, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
předseda představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Vladana Vojtalová
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Mirko Franz
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Eliška Skařupová
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
předseda představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Vladana Vojtalová
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen představenstva |
15.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
22.03.2003 |
Adresa: |
3289516, Ostrava, Poruba, Komenského, 629 |
|
Václav Bulla
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
místopředseda představenstva |
22.03.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Ing. Milan Růžička
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
22.03.2003 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Václav Bulla
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
místopředseda představenstva |
22.03.2003 |
Adresa: |
629, Ostrava-Poruba, Komenského, Komenského 629, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Václav Bulla
|
Neaktivní
od 22.03.2003
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Jan Skařupa
|
Neaktivní
od 22.03.2003
|
člen představenstva - místopředseda |
06.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Mirko Franz
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
předseda představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Otakar Kraft
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Aleš Sloboda
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Komenského, 629 |
|
Václav Bulla
|
Neaktivní
od 22.03.2003
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
629, Ostrava-Poruba, Komenského, Komenského 629, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Jan Skařupa
|
Neaktivní
od 22.03.2003
|
člen představenstva - místopředseda |
06.03.1997 |
Adresa: |
629, Ostrava-Poruba, Komenského, Komenského 629, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Aleš Sloboda
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
629, Ostrava-Poruba, Komenského, Komenského 629, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Mirko Franz
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
předseda představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
629, Ostrava-Poruba, Komenského, Komenského 629, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Otakar Kraft
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
člen představenstva |
06.03.1997 |
Adresa: |
70800, 3289516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 629, 14, Komenského 629/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|