MIROSLAV JAGOŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
12.06.2014 |
Adresa: |
75661, 17216435, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1747 |
|
MIROSLAV JAGOŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
12.06.2014 |
Adresa: |
75661, 17216435, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1747, Vítězná 1747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
MIROSLAV JAGOŠ
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
75661, 17216435, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1747 |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
75661, 25259741, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova, 2741 |
|
MIROSLAV JAGOŠ
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
75661, 17216435, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná, 1747, Vítězná 1747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
75661, 25259741, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova, 2741, Kulišťákova 2741, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
75657, 27103196, Horní Bečva, 964 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
75661, 25259741, Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova, 2741 |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
75661, 25259741, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova, 2741, Kulišťákova 2741, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
75657, 27103196, Vsetín, Horní Bečva, Horní Bečva, 964, č.p. 964, 75657 Horní Bečva |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
18.06.1999 |
Adresa: |
75651, Zašová, Zašová, 12 |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
18.06.1999 |
Adresa: |
75651, 17177014, Vsetín, Zašová, Veselá, 12, Veselá 12, 75651 Zašová |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
75661, 17216273, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
75661, 17216273, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731 |
|
Miroslav Jagoš
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731, Horská 1731, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731, Horská 1731, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|