Ing. MICHAL KAMAS
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
66501, 24074837, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1218 |
|
Ing. PETER BARANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
70030, 3236561, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 43, 10 |
|
Ing. MICHAL KAMAS
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
66501, 24074837, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1218, Zhořova 1218, 66501 Rosice |
|
Ing. PETER BARANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
70030, 3236561, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 43, 10, Jana Maluchy 43/10, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
Jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
74213, 8311056, Nový Jičín, Studénka, Butovice, L. Janáčka, 724 |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
Jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
74213, 8311056, Nový Jičín, Studénka, Butovice, L. Janáčka, 724, L. Janáčka 724, Butovice, 74213 Studénka |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
74213, 25356836, Nový Jičín, Studénka, Butovice, nám. Republiky, 762 |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
74213, 25356836, Nový Jičín, Studénka, Butovice, nám. Republiky, 762, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
Jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
74213, 8501424, Studénka, Studénka, Jiráskova, 563 |
|
Ing. LUBOMÍR VAVROŠ
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
74213, 8503958, Studénka, Studénka, Zahradní, 825 |
|
Ing. MIROSLAV SOLAR
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
73923, 20476973, Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka, Vojenská, 127 |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
Jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
74213, 8501424, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Jiráskova, 563, Jiráskova 563, 74213 Studénka |
|
Ing. LUBOMÍR VAVROŠ
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
74213, 8503958, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 825, Zahradní 825, 74213 Studénka |
|
Ing. MIROSLAV SOLAR
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
19.05.2015 |
Adresa: |
73923, 20476973, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka, Vojenská, 127, Vojenská 127, Košatka, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2015
|
Jednatel |
01.01.2015 |
Adresa: |
74213, 8501424, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Jiráskova, 563 |
|
Bc. MARTIN LUBOJACKÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2015
|
Jednatel |
01.01.2015 |
Adresa: |
74213, 8501424, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Jiráskova, 563, Jiráskova 563, 74213 Studénka |
|
Ing. Lubomír Vavroš
|
Neaktivní
od 19.05.2015
|
jednatel |
16.08.2011 |
Adresa: |
74213, 8503958, Studénka, Zahradní, 825 |
|
Ing. LUBOMÍR VAVROŠ
|
Neaktivní
od 19.05.2015
|
jednatel |
16.08.2011 |
Adresa: |
74213, 8503958, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 825, Zahradní 825, 74213 Studénka |
|
Ing. Leoš Liška
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
53304, 27079414, Sezemice, Pod Vinicí, 816 |
|
Mgr. Daniel
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
75701, 24283983, Valašské Meziříčí, Sokolská, 1092 |
|
Ing. LEOŠ LIŠKA
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
53304, 27079414, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Pod Vinicí, 816, Pod Vinicí 816, 53304 Sezemice |
|
Mgr. Daniel
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
75701, 24283983, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Sokolská, 1092, Sokolská 1092, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Martin Lubojacký
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
22.08.2007 |
Adresa: |
74213, 8501424, Studénka, Jiráskova, 563 |
|
Martin Lubojacký
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
22.08.2007 |
Adresa: |
74213, 8501424, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Jiráskova, 563, Jiráskova 563, 74213 Studénka |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
13.09.2006 |
Adresa: |
73801, 26212625, Sviadnov, Krátká, 415 |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 09.09.2010
|
jednatel |
13.09.2006 |
Adresa: |
73925, 26212625, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Krátká, 415, Krátká 415, 73925 Sviadnov |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 13.09.2006
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
20572875, Frýdek-Místek, Jungmannova, 444 |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 13.09.2006
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
73801, 20572875, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jungmannova, 444, Jungmannova 444, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Martin Lubojacký
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
jednatel |
15.05.2001 |
Adresa: |
74213, Studénka, ul. Sjednocení, 757 |
|
Martin Lubojacký
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
jednatel |
15.05.2001 |
Adresa: |
74213, 8311382, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Sjednocení, 757, Sjednocení 757, Butovice, 74213 Studénka |
|
Ing. Lubomír Vavroš
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
74213, Studénka, ul. Mírová, č. 613 |
|
Ing. Pavel Honěk
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
74213, Studénka, ul. Bezručova, č. 703 |
|
Ing. Lubomír Vavroš
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
74213, 8310009, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Mírová, 613, Mírová 613, Butovice, 74213 Studénka |
|
Ing. PAVEL HONĚK
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
74213, 8502790, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Bezručova, 703, Bezručova 703, 74213 Studénka |
|