KAMIL BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
79001, 5885591, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Dukelská, 130, 3 |
|
KAMIL BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
79001, 5885591, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Dukelská, 130, 3, Dukelská 130/3, 79001 Jeseník |
|
JAN BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Na Stráni, 386, 27 |
|
JAN BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Na Stráni, 386, 27, Na Stráni 386/27, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
JAN BENEŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Na Stráni, 386, 27 |
|
JAN BENEŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Na Stráni, 386, 27, Na Stráni 386/27, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
Jan Beneš
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
09.03.2005 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Na Stráni, 386/27 |
|
JAN BENEŠ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
09.03.2005 |
Adresa: |
79001, 5883385, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Na Stráni, 386, 27, Na Stráni 386/27, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
Hana Jurková
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
79001, 5895847, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 1216 |
|
Hana Jurková
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
jednatel |
21.03.1997 |
Adresa: |
79001, 5895847, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 1216, 26, Tyršova 1216/26, 79001 Jeseník |
|