MUDr. JIŘÍ VAJDÍK
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
77900, 25526511, Olomouc, Samotišky, Samotišky, Fromkova, 364, 16 |
|
MUDr. JIŘÍ VAJDÍK
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
77900, 25526511, Olomouc, Samotišky, Samotišky, Fromkova, 364, 16, Fromkova 364/16, 77900 Samotišky |
|
MUDr. Jiří Vajdík
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
08.02.2003 |
Adresa: |
77200, 2, Olomouc, Samotíšky, Fromkova, 364/16 |
|
PhDr. Aleš Suchánek
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
08.02.2003 |
Adresa: |
77200, Olomouc, Havelkova, 106/3 |
|
MUDr. Jiří Vajdík
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
08.02.2003 |
Adresa: |
364/16, Olomouc, Samotíšky, Fromkova, 77200, Fromkova 364/16, 77200 Olomouc - Samotíšky, Česká republika |
|
PhDr. ALEŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
08.02.2003 |
Adresa: |
77900, 23319402, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Havelkova, 106, 3, Havelkova 106/3, 77900 Olomouc |
|
MUDr. Jiří Vajdík
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
23324252, Olomouc, Kollárovo nám., 5 |
|
PhDr. František Suchánek
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
23304111, Olomouc, Pod lipami, 9 |
|
Vlastimil Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
3, Horní Moštěnice, ul. 9. května, 15 |
|
Ing. Jaroslav Andrš
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
12575909, Špičky, 42 |
|
MUDr. Jiří Vajdík
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
77900, 23324252, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kollárovo nám., 688, 5, Kollárovo nám. 688/5, 77900 Olomouc |
|
PhDr. František Suchánek
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
77900, 23304111, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Pod lipami, 311, 9, Pod lipami 311/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Vlastimil Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
75117, 11075716, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, 9. května, 73, 15, 9. května 73/15, 75117 Horní Moštěnice |
|
Ing. JAROSLAV ANDRŠ
|
Neaktivní
od 08.02.2003
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
75366, 12575909, Přerov, Špičky, Špičky, 42, č.p. 42, 75366 Špičky |
|