Ing. PAVEL GRYGAR
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
71000, 3207609, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská, 437, 42 |
|
Ing. PAVEL GRYGAR
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
71000, 3207609, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská, 437, 42, Bohumínská 437/42, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Pavel Grygar
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
20.10.2005 |
Adresa: |
71000, Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská, 438/42 |
|
Petr Vavroš
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
jednatel |
20.10.2005 |
Adresa: |
70800, 3288692, Ostrava, Poruba, Náměstí Vítězslava Nováka, 547/10 |
|
Ing. Pavel Grygar
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
20.10.2005 |
Adresa: |
71000, 3207609, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská, 438, 42, Bohumínská 437/42, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
PETR VAVROŠ
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
jednatel |
20.10.2005 |
Adresa: |
70800, 3288692, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Vítězslava Nováka, 547, 10, náměstí Vítězslava Nováka 547/10, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Tomáš Novák
|
Neaktivní
od 20.10.2005
|
jednatel |
12.03.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, J. Ziky, 1940 |
|
Tomáš Novák
|
Neaktivní
od 20.10.2005
|
jednatel |
12.03.1997 |
Adresa: |
70800, 3302661, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jana Ziky, 1940, 30, Jana Ziky 1940/30, Poruba, 70800 Ostrava |
|