Ing. TOMÁŠ POLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
78391, 16372611, Uničov, Uničov, Kozinova, 633 |
|
Ing. TOMÁŠ POLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
78391, 16372611, Olomouc, Uničov, Uničov, Kozinova, 633, Kozinova 633, 78391 Uničov |
|
Ing. Tomáš Polák
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
78391, 16372611, Uničov, Kozinova, 633 |
|
Ing. TOMÁŠ POLÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
78391, 16372611, Olomouc, Uničov, Uničov, Kozinova, 633, Kozinova 633, 78391 Uničov |
|
Mgr. Jaromír Polák
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
78397, Paseka u Šternberka, Paseka, 291 |
|
Mgr. JAROMÍR POLÁK
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
30.06.2006 |
Adresa: |
78397, 26052831, Olomouc, Paseka, Paseka, 291, č.p. 291, 78397 Paseka |
|
Mgr. Jaromír Polák
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
16376544, Uničov, Mohelnická, 1119 |
|
Ing. Tomáš Polák
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
16376510, Uničov, Dukelská, 1116 |
|
Mgr. Jaromír Polák
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78391, 16376544, Olomouc, Uničov, Uničov, Mohelnická, 1119, Mohelnická 1119, 78391 Uničov |
|
Ing. Tomáš Polák
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78391, 16376510, Olomouc, Uničov, Uničov, Dukelská, 1116, Dukelská 1116, 78391 Uničov |
|