Ing. IVO KVĚTOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1 |
|
MARTIN OBRTLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
72000, 3137686, Ostrava, Hrabová, Příborská, 492, 26 |
|
Ing. IVO KVĚTOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1, Krestova 1294/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MARTIN OBRTLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
72000, 3137686, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Příborská, 492, 26, Příborská 492/26, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Doc. RNDr. PAVEL KVĚTOŇ
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1 |
|
doc. RNDr. Pavel Květoň
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1, Krestova 1294/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ivo Květoň
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1 |
|
Martin Obrtlík
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
72000, Ostrava-město, Ostrava - Hrabová, Příborská, 492, 26 |
|
Ing. IVO KVĚTOŇ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1, Krestova 1294/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MARTIN OBRTLÍK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
72000, 3137686, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Příborská, 492, 26, Příborská 492/26, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Doc. RNDr. Pavel Květoň
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
3250016, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294/1 |
|
doc. RNDr. Pavel Květoň
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1, Krestova 1294/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Monika Lahodová
|
Neaktivní
od 07.03.2005
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
21703655, Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách, 589/14 |
|
Monika Lahodová
|
Neaktivní
od 07.03.2005
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
11000, 21703655, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 589, 14, Ve Smečkách 589/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Monika Lahodová
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
70030, Ostrava-Bělský les, B. Václavka, 982/11 |
|
Monika Lahodová
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
70030, 3282490, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Bedřicha Václavka, 982, 11, Bedřicha Václavka 982/11, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|